Jiří Strnad
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.05.2022 |
Adresa: |
68734, 5002087, Uherský Brod, Újezdec, Lúčky, 332 |
|
Jiří Strnad
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.05.2022 |
Adresa: |
68734, 5002087, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Újezdec, Lúčky, 332, Lúčky 332, Újezdec, 68734 Uherský Brod |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
jednatel |
06.12.2012 |
Adresa: |
68734, 5002087, Uherský Brod, Újezdec, Lúčky, 332 |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 10.05.2022
|
jednatel |
06.12.2012 |
Adresa: |
68734, 5002087, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Újezdec, Lúčky, 332, Lúčky 332, Újezdec, 68734 Uherský Brod |
|
Ing. Emil Volek
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
75701, Valašské Meziříčí-Krhová, Hrádky, 476 |
|
Ing. Dalibor Jančář
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
68731, 4949927, Šumice, čp.427 |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 06.12.2012
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
68801, 5017084, Uherský Brod, Nám.1.máje, 1571 |
|
Ing. Emil Volek
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
476, Valašské Meziříčí-Krhová, Hrádky, 75701, Hrádky 476, 75701 Valašské Meziříčí-Krhová, Česká republika |
|
Ing. DALIBOR JANČÁŘ
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
68731, 4949927, Uherské Hradiště, Šumice, Šumice, 427, č.p. 427, 68731 Šumice |
|
Jiří Strnad
|
Neaktivní
od 06.12.2012
|
jednatel |
09.07.2004 |
Adresa: |
68801, 5017084, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, nám. 1. máje, 1571, nám. 1. máje 1571, 68801 Uherský Brod |
|