Mgr. JOZEF KOVÁČIK
|
Neaktivní
od 13.03.2021
|
jednatel |
15.10.2019 |
Adresa: |
03901, Turčanské Teplice, Kuzmányho 249/15 |
|
Mgr. JOZEF KOVÁČIK
|
Neaktivní
od 13.03.2021
|
jednatel |
15.10.2019 |
Adresa: |
Turčanské Teplice, Kuzmányho 249/15, 03901, Kuzmányho 249/15, 03901 Turčanské Teplice, Slovensko |
|
TTD Trading s.r.o.
64945669 |
Neaktivní
od 15.10.2019
|
Jednatel |
11.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21725128, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19 |
|
TTD Trading s.r.o.
64945669 |
Neaktivní
od 15.10.2019
|
Jednatel |
11.08.2019 |
Adresa: |
11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mareshall Trading, s.r.o.
64945669 |
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Jednatel |
09.07.2019 |
Adresa: |
22159347, Praha 6, Šlikova, 48/1007 |
|
Mareshall Trading, s.r.o.
64945669 |
Neaktivní
od 11.08.2019
|
Jednatel |
09.07.2019 |
Adresa: |
16900, 22159347, Praha, Břevnov, Šlikova, 1007, 48, Šlikova 1007/48, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
jednatel |
14.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3 |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 09.07.2019
|
jednatel |
14.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3, Halasovo náměstí 113/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Marta Matějčková
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Jednatel |
01.07.2004 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Bratrušovská, 2633/15 |
|
Marta Matějčková
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Jednatel |
01.07.2004 |
Adresa: |
78701, 14283280, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Bratrušovská, 2633, 15, Bratrušovská 2633/15, 78701 Šumperk |
|