MARTIN PECINA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
67962, 42339774, Blansko, Sulíkov, Vřesice, 45 |
|
MARTIN PECINA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
67962, 42339774, Blansko, Sulíkov, Vřesice, 45, Vřesice 45, 67962 Sulíkov |
|
MIROSLAV PAVLIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
67962, 7896476, Sulíkov, Sulíkov, 16 |
|
MIROSLAV PAVLIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
67962, 7896476, Blansko, Sulíkov, Sulíkov, 16, č.p. 16, 67962 Sulíkov |
|
HEDVIKA PAVLIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
67962, 7896476, Sulíkov, Sulíkov, 16 |
|
HEDVIKA PAVLIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
17.09.2014 |
Adresa: |
67962, 7896476, Blansko, Sulíkov, Sulíkov, 16, č.p. 16, 67962 Sulíkov |
|
Martin Pecina
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
67962, 7896476, Sulíkov, 16 |
|
Martin Pecina
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
67962, 7896476, Blansko, Sulíkov, Sulíkov, 16, č.p. 16, 67962 Sulíkov |
|
Martin Pecina
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
15.07.2004 |
Adresa: |
67961, 2032422, Letovice, Brahmsova, 907/7 |
|
Miroslav Pavliš
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
15.07.2004 |
Adresa: |
67962, 7896476, Sulíkov, č.p. 16 |
|
Martin Pecina
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
15.07.2004 |
Adresa: |
67961, 2032422, Blansko, Letovice, Letovice, Brahmsova, 907, 7, Brahmsova 907/7, 67961 Letovice |
|
MIROSLAV PAVLIŠ
|
Neaktivní
od 17.09.2014
|
jednatel |
15.07.2004 |
Adresa: |
67962, 7896476, Blansko, Sulíkov, Sulíkov, 16, č.p. 16, 67962 Sulíkov |
|