Roman Gorski
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
člen představenstva |
21.12.2009 |
Adresa: |
26712, 26275597, Chrustenice, 223 |
|
Roman Gorski
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
člen představenstva |
21.12.2009 |
Adresa: |
26712, 26275597, Beroun, Chrustenice, Chrustenice, 223, č.p. 223, 26712 Chrustenice |
|
Ing. Dušan Palcr
|
Neaktivní
od 21.12.2009
|
člen představenstva |
23.11.2007 |
Adresa: |
62300, 19382294, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 304/3 |
|
Ing. DUŠAN PALCR
|
Neaktivní
od 21.12.2009
|
člen představenstva |
23.11.2007 |
Adresa: |
62300, 19382294, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Chopinova, 304, 3, Chopinova 304/3, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Jiří Hromada
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
člen představenstva |
16.05.2005 |
Adresa: |
60200, 19746652, Brno, Štefánikova, 6 |
|
Ing. Jiří Hromada
|
Neaktivní
od 23.11.2007
|
člen představenstva |
16.05.2005 |
Adresa: |
60200, 19746652, Brno-město, Brno, Ponava, Štefánikova, 73, 6, Štefánikova 73/6, Ponava, 60200 Brno |
|
Radek Pečenka
|
Neaktivní
od 16.05.2005
|
člen představenstva |
11.05.2005 |
Adresa: |
61300, 19291353, Brno, Durďákova, 369/68 |
|
Radek Pečenka
|
Neaktivní
od 16.05.2005
|
člen představenstva |
11.05.2005 |
Adresa: |
61300, 19291353, Brno-město, Brno, Černá Pole, Durďákova, 369, 68, Durďákova 369/68, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Miroslav Hyšpler
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
člen představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
60200, 25122525, Brno, Přadlácká, 245/30 |
|
Ing. MIROSLAV HYŠPLER
|
Neaktivní
od 11.05.2005
|
člen představenstva |
07.10.2004 |
Adresa: |
60200, 25122525, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Přadlácká, 245, 30, Přadlácká 245/30, Zábrdovice, 60200 Brno |
|