MÁRIO JANKOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
Žilina, Veľká okružná 2134/78, 01001, Veľká okružná 2134/78, 01001 Žilina, Slovensko |
|
JANA KORÁBIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
73601, 26357615, Karviná, Havířov, Životice, K Přehradě, 291, 14 |
|
JANA KORÁBIKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
73601, 26357615, Karviná, Havířov, Životice, K Přehradě, 291, 14, K Přehradě 291/14, Životice, 73601 Havířov |
|
Jana Korábiková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
12.06.2008 |
Adresa: |
73601, 26357615, Havířov, Životice, K Přehradě, 291/14 |
|
JANA KORÁBIKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
12.06.2008 |
Adresa: |
73601, 26357615, Karviná, Havířov, Životice, K Přehradě, 291, 14, K Přehradě 291/14, Životice, 73601 Havířov |
|
Jan Škranc
|
Neaktivní
od 12.06.2008
|
jednatel |
29.02.2008 |
Adresa: |
56972, 1852604, Rohozná, 381 |
|
Jan Škranc
|
Neaktivní
od 12.06.2008
|
jednatel |
29.02.2008 |
Adresa: |
56972, 1852604, Svitavy, Rohozná, Rohozná, 381, č.p. 381, 56972 Rohozná |
|
Jaroslav Rubáš
|
Neaktivní
od 27.10.2007
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
11000, Praha 14, Zelenečská, 515/69 |
|
Jaroslav Rubáš
|
Neaktivní
od 27.10.2007
|
jednatel |
03.11.2004 |
Adresa: |
19800, 22424580, Praha, Hloubětín, Zelenečská, 515, 69, Zelenečská 515/69, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|