PhDr. DAGMAR DOBŠOVIČOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2024 |
Adresa: |
66442, 28093704, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Severní, 1070, Severní 1070, 66442 Modřice |
|
Ing. PETR DOBŠOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
59501, 3423433, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Ludvíkov, 14 |
|
SIMONA NEČASOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
66434, 24193356, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Nádražní, 1259, 4 |
|
Ing. PETR DOBŠOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
59501, 3423433, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Ludvíkov, 14, Ludvíkov 14, 59501 Velká Bíteš |
|
SIMONA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2024
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
66434, 24193356, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Nádražní, 1259, 4, Nádražní 1259/4, 66434 Kuřim |
|
SIMONA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
02.11.2013 |
Adresa: |
66434, 24193356, Kuřim, Kuřim, Nádražní, 1259, 4 |
|
SIMONA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
02.11.2013 |
Adresa: |
66434, 24193356, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Nádražní, 1259, 4, Nádražní 1259/4, 66434 Kuřim |
|
Simona Nečasová
|
Neaktivní
od 02.11.2013
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
66434, 24193356, Kuřim, Nádražní, 1259 |
|
Ing. PETR DOBŠOVIČ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
59501, 3423433, Velká Bíteš, Ludvíkov, 14 |
|
SIMONA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2013
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
66434, 24193356, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Nádražní, 1259, 4, Nádražní 1259/4, 66434 Kuřim |
|
Ing. PETR DOBŠOVIČ
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
19.10.2007 |
Adresa: |
59501, 3423433, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Ludvíkov, 14, Ludvíkov 14, 59501 Velká Bíteš |
|
Ing. Petr Dobšovič
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
64400, 26420864, Brno, Růženec, 636/32 |
|
Ing. Petr Dobšovič
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
64400, 26420864, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 636, 32, Růženec 636/32, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. Jaroslav Sedlák
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno, Langrova, 1207/1B |
|
Ing. Jaroslav Sedlák
|
Neaktivní
od 19.10.2007
|
jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|