FRANTIŠEK TALÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
MOJMÍR NOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
MONIKA MALENOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
FRANTIŠEK TALÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
MOJMÍR NOVÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
MONIKA MALENOVSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
VLADIMÍR GERŽA
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
předseda výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
MOJMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
místopředseda výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
FRANTIŠEK TALÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
VLADIMÍR GERŽA
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
předseda výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
MOJMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
místopředseda výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
FRANTIŠEK TALÁK
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
16.09.2015 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
František Talák
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
člen výboru |
19.11.2010 |
Adresa: |
18964796, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
FRANTIŠEK TALÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
člen výboru |
19.11.2010 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
Michaela Frýsová
|
Neaktivní
od 19.11.2010
|
člen výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
18964796, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
Vladimír Gerža
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
předseda výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
18964796, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
Mojmír Novák
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
místopředseda výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
18964796, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118 |
|
Michaela Frýsová
|
Neaktivní
od 19.11.2010
|
člen výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
VLADIMÍR GERŽA
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
předseda výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|
MOJMÍR NOVÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2015
|
místopředseda výboru |
24.11.2004 |
Adresa: |
68606, 18964796, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1118, Štěpnická 1118, 68606 Uherské Hradiště |
|