DAVID KUZNETSOV
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Alithinou, 2750 Nicosia, Julien Deruffe house |
|
IRINA ZHOLUDEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Novokuzneck, 654041, Batjuškova 10-116 |
|
IRINA ZHOLUDEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Novokuzneck, 654041, Batjuškova 10-116, Batjuškova 10-116, Novokuzneck, 654041, Rusko |
|
DAVID KUZNETSOV
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Alithinou, 2750 Nicosia, Julien Deruffe house, Julien Deruffe house, Alithinou, 2750 Nicosia, Kypr |
|
ZHANNA ANDROSOVA
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Moskva, 117591, Kirovogradskaja 22/2-80 |
|
ZHANNA ANDROSOVA
|
Neaktivní
od 04.11.2021
|
jednatel |
20.10.2020 |
Adresa: |
Moskva, 117591, Kirovogradskaja 22/2-80, Kirovogradskaja 22/2-80, Moskva, 117591, Rusko |
|
DAVID KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
16000, 22176292, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1 |
|
DAVID KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
16000, 22176292, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1, Pětidomí 111/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
EGOR KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22176292, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1 |
|
ZHANNA ANDROSOVA
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22176292, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1 |
|
EGOR KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22176292, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1, Pětidomí 111/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ZHANNA ANDROSOVA
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22176292, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1, Pětidomí 111/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
DAVID KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
|
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22176292, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1 |
|
DAVID KUZNETSOV
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
|
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22176292, Praha, Bubeneč, Pětidomí, 111, 1, Pětidomí 111/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Zhanna Androsova
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
Moskva, House 4-3-np. 211, Koktebelskaya, 117 216 |
|
David Kuznetsov
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
Moskva, Zerechie, Sosnovaya, 121 115, 10-45 |
|
Zhanna Androsova
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
117 216, Moskva, House 4-3-np. 211, Koktebelskaya, Koktebelskaya 117 216, Moskva - House 4-3-np. 211, Rusko |
|
David Kuznetsov
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
jednatel |
09.01.2006 |
Adresa: |
121 115, 10-45, Moskva, Zerechie, Sosnovaya, Sosnovaya 121 115, 10-45, Moskva - Zerechie, Rusko |
|
Tereza Drahovzalová
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
Jednatel |
08.11.2004 |
Adresa: |
67913, 2001705, Vavřinec, Veselice, 62 |
|
Tereza Drahovzalová
|
Neaktivní
od 09.01.2006
|
Jednatel |
08.11.2004 |
Adresa: |
67913, 2001705, Blansko, Vavřinec, Veselice, 62, Veselice 62, 67913 Vavřinec |
|