Ing. PAVEL LOKAJ
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
předseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
68335, 26385490, Letonice, Letonice, U Koupaliště, 477 |
|
CARL FLORENT PLYSON
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
místopředseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
9810, Nazareth, ´s Gravenstraat 189E |
|
PATRICK BOURGUIGNON
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
1861, Wolvertem, Blakebergen 1 |
|
Ing. Pavel Lokaj
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
předseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
68335, 26385490, Vyškov, Letonice, Letonice, U Koupaliště, 477, U Koupaliště 477, 68335 Letonice |
|
CARL FLORENT PLYSON
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
místopředseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
Nazareth, ´s Gravenstraat 189E, 9810, ´s Gravenstraat 189E, 9810 Nazareth, Belgie |
|
PATRICK BOURGUIGNON
|
Neaktivní
od 01.09.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
Wolvertem, Blakebergen 1, 1861, Blakebergen 1, 1861 Wolvertem, Belgie |
|
BLANKA BALŠÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.08.2013 |
Adresa: |
14900, 21822140, Praha 4, Háje, Plickova, 880, 19 |
|
DANA THOMPSONOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.08.2013 |
Adresa: |
25241, 27056261, Libeř, Libeř, 255 |
|
BLANKA BALŠÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.08.2013 |
Adresa: |
14900, 21822140, Praha, Háje, Plickova, 880, 19, Plickova 880/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
DANA THOMPSONOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.08.2013 |
Adresa: |
25241, 27056261, Praha-západ, Libeř, Libeř, 255, č.p. 255, 25241 Libeř |
|
Blanka Balšánková
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
14900, 21841675, Praha 4, Vejvanovského, 1612, 16 |
|
Dana Thompsonová
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
25241, 27056261, Praha-západ, Libeř, 255 |
|
Mgr. Lukáš Jagelský
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
předseda představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
62100, 19474784, Brno, Podpěrova, 3 |
|
Blanka Balšánková
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
14900, 21841675, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1612, 16, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
DANA THOMPSONOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
člen představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
25241, 27056261, Praha-západ, Libeř, Libeř, 255, č.p. 255, 25241 Libeř |
|
Mgr. Lukáš Jagelský
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
předseda představenstva |
06.12.2011 |
Adresa: |
62100, 19474784, Brno-město, Brno, Medlánky, Podpěrova, 433, 3, Podpěrova 433/3, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
předseda představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13890310, Vyškov, Brněnská, 8 |
|
Ondřej Vymazal
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
člen představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno, Barvičova, 92b |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
předseda představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
68201, 13890310, Vyškov, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 8, 81, Brněnská 8/81, Nouzka, 68201 Vyškov |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
člen představenstva |
25.10.2011 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b, Barvičova 907/92b, Stránice, 60200 Brno |
|
Kamila Studená
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
člen představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
26467232, Hrušovany u Brna, Zahradní, 667 |
|
Kamila Studená
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
člen představenstva |
14.09.2007 |
Adresa: |
66462, 26467232, Brno-venkov, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Zahradní, 667, Zahradní 667, 66462 Hrušovany u Brna |
|
Ing. Hana Filová
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
člen představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
19706031, Brno, Ruská, 2 |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
Vyškov, Brněnská, 8 |
|
Ondřej Vymazal
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
Brno, Barvičova, 92b |
|
Ing. Hana Filová
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
člen představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
61200, 19706031, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ruská, 1356, 2, Ruská 1356/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Miroslav Vymazal
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
předseda představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
68201, 13891367, Vyškov, Vyškov, Nouzka, Brněnská, 119, 8, Brněnská 119/8, Nouzka, 68201 Vyškov |
|
ONDŘEJ VYMAZAL
|
Neaktivní
od 25.10.2011
|
člen představenstva |
16.11.2004 |
Adresa: |
60200, 19161395, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 907, 92b, Barvičova 907/92b, Stránice, 60200 Brno |
|