ANETA NEZDAŘILOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
28.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
ANETA NEZDAŘILOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
28.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
TOMÁŠ POSOLDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
MIROSLAV SYCHRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
TOMÁŠ POSOLDA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
MIROSLAV SYCHRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
ANETA NEZDAŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
předsedkyně výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322 |
|
ANETA NEZDAŘILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
předsedkyně výboru |
15.09.2021 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322, Hradská 322, 76804 Střílky |
|
ANETA COUFALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
předsedkyně výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322 |
|
ANETA COUFALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2021
|
předsedkyně výboru |
11.09.2021 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322, Hradská 322, 76804 Střílky |
|
ANETA COUFALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
předsedkyně výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322 |
|
ANETA COUFALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
předsedkyně výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76804, 25464868, Kroměříž, Střílky, Střílky, Hradská, 322, Hradská 322, 76804 Střílky |
|
LENKA MATĚJÍČEK TRUTMANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předsedkyně výboru |
08.01.2018 |
Adresa: |
69701, 13689541, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Tyršova, 144, 9 |
|
LENKA MATĚJÍČEK TRUTMANOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předsedkyně výboru |
08.01.2018 |
Adresa: |
69701, 13689541, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Tyršova, 144, 9, Tyršova 144/9, 69701 Kyjov |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
předsedkyně výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
Ing. MARTA HUNGROVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
místopředsedkyně výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
MIROSLAV SYCHRA
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
člen výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
předsedkyně výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
Ing. MARTA HUNGROVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
místopředsedkyně výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
MIROSLAV SYCHRA
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
člen výboru |
26.05.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
předsedkyně výboru |
27.04.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
předsedkyně výboru |
27.04.2016 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
předsedkyně výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
76001, 4242076, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3783 |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
předsedkyně výboru |
25.02.2016 |
Adresa: |
76001, 4242076, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3783, Lazy VI 3783, 76001 Zlín |
|
Ing. MARTA HUNGROVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
místopředsedkyně výboru |
18.09.2014 |
Adresa: |
76804, 10326189, Střílky, Střílky, Nová, 236 |
|
Ing. MARTA HUNGROVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
místopředsedkyně výboru |
18.09.2014 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
MUDr. Taťjana Nikolajevna Hýblová
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
místopředsedkyně výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
69634, 23179805, Žarošice, 180 |
|
Marie Skřítková
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předsedkyně výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
76001, 4242076, Zlín, Lazy VI, 3783 |
|
Miroslav Sychra
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
člen výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
76804, 10326189, Střílky, Nová, 236 |
|
MUDr. Taťjana Nikolajevna Hýblová
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
místopředsedkyně výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
69634, 23179805, Hodonín, Žarošice, Žarošice, 180, č.p. 180, 69634 Žarošice |
|
MARIE SKŘÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
předsedkyně výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
76001, 4242076, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3783, Lazy VI 3783, 76001 Zlín |
|
MIROSLAV SYCHRA
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
člen výboru |
21.10.2010 |
Adresa: |
76804, 10326189, Kroměříž, Střílky, Střílky, Nová, 236, Nová 236, 76804 Střílky |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 21.10.2010
|
pověřený vlastník |
04.12.2004 |
Adresa: |
10370048, Kroměříž, Ztracená, čp. 2647 |
|
SVORNOST, stavební bytové družstvo
00156931 |
Neaktivní
od 21.10.2010
|
pověřený vlastník |
04.12.2004 |
Adresa: |
76701, 10370048, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 2647, 16, Ztracená 2647/16, 76701 Kroměříž |
|