Ing. MILOŇ MILLER
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.06.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21 |
|
Ing. MILOŇ MILLER
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.06.2022 |
Adresa: |
11000, 21714592, Praha, Nové Město, Klimentská, 2061, 21, Klimentská 2061/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. RADEK HORÁK
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
předseda představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76001, 31111823, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Ovčírnou V, 1778, 11 |
|
DAVID DOUBRAVA
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76833, 10281100, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Školní, 682 |
|
Ing. RADEK KORBA
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76701, 10382216, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3949, 22 |
|
Ing. RADEK HORÁK
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
předseda představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76001, 31111823, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Ovčírnou V, 1778, 11, Nad Ovčírnou V 1778/11, 76001 Zlín |
|
DAVID DOUBRAVA
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76833, 10281100, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Školní, 682, Školní 682, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |
|
Ing. RADEK KORBA
|
Neaktivní
od 06.06.2022
|
člen představenstva |
23.05.2019 |
Adresa: |
76701, 10382216, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3949, 22, Obvodová 3949/22, 76701 Kroměříž |
|
RADEK KORBA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
76701, 10382216, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3949, 22 |
|
RADEK KORBA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
09.11.2018 |
Adresa: |
76701, 10382216, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3949, 22, Obvodová 3949/22, 76701 Kroměříž |
|
JAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76001, 28424212, Zlín, Zlín, Borová, 6434 |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76001, 31111823, Zlín, Zlín, Nad Ovčírnou V, 1778, 11 |
|
DAVID DOUBRAVA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76833, 10281100, Morkovice-Slížany, Morkovice, Školní, 682 |
|
JAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76001, 28424212, Zlín, Zlín, Zlín, Borová, 6434, Borová 6434, 76001 Zlín |
|
Ing. RADEK HORÁK
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
předseda představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76001, 31111823, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Ovčírnou V, 1778, 11, Nad Ovčírnou V 1778/11, 76001 Zlín |
|
DAVID DOUBRAVA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
člen představenstva |
06.06.2014 |
Adresa: |
76833, 10281100, Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, Školní, 682, Školní 682, Morkovice, 76833 Morkovice-Slížany |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
28.12.2010 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Štípa, Zámecká, 295 |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
předseda představenstva |
28.12.2010 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Zlín, Štípa, Zámecká, 295, Zámecká 295, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Sadová, 4165/26 |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
místopředseda představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Štípa, Zámecká, 295 |
|
Jan Svoboda
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76861, 10398236, Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách, 1369 |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
předseda představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sadová, 4165, 26, Sadová 4165/26, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
místopředseda představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Zlín, Štípa, Zámecká, 295, Zámecká 295, Štípa, 76314 Zlín |
|
Jan Svoboda
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
člen představenstva |
31.03.2010 |
Adresa: |
76861, 10398236, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách, 1369, Na Nivách 1369, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
místopředseda představenstva |
15.09.2008 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Štípa, Zámecká, 295 |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
místopředseda představenstva |
15.09.2008 |
Adresa: |
76314, 4185714, Zlín, Zlín, Štípa, Zámecká, 295, Zámecká 295, Štípa, 76314 Zlín |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
místopředseda představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Sadová, 4165/26 |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
předseda představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Sadová, 4165/26 |
|
Eva Zaoralová
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
člen představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
75002, 11224941, Přerov, Velké Novosady, 993/9 |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
místopředseda představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sadová, 4165, 26, Sadová 4165/26, 76701 Kroměříž |
|
Eva Zaoralová
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
člen představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
75002, 11224941, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Velké Novosady, 993, 9, Velké Novosady 993/9, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Radek Horák
|
Neaktivní
od 31.03.2010
|
předseda představenstva |
21.11.2007 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sadová, 4165, 26, Sadová 4165/26, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Vladimír Strašák
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
předseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
4964161, Kunovice, Červená Cesta, 1130 |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
místopředseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
10384073, Kroměříž, Sadová, 4165/26 |
|
Ing. Dobroslav Hovadík
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
Zlín 4, Tyršova, 1032 |
|
Ing. Vladimír Strašák
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
předseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
68604, 4964161, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Červená cesta, 1130, Červená cesta 1130, 68604 Kunovice |
|
Ing. Martina Horáková
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
místopředseda představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
76701, 10384073, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sadová, 4165, 26, Sadová 4165/26, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Dobroslav Hovadík
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
člen představenstva |
02.12.2004 |
Adresa: |
76302, 4206789, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 1032, Tyršova 1032, Malenovice, 76302 Zlín |
|