JIŘÍ HRAZDÍRA
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
66459, 13258621, Telnice, Telnice, Růžová, 10 |
|
VÁCLAV BLAŽEK
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
66459, 28239113, Telnice, Telnice, Růžová, 479 |
|
JIŘÍ HRAZDÍRA
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
66459, 13258621, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Růžová, 10, Růžová 10, 66459 Telnice |
|
VÁCLAV BLAŽEK
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
66459, 28239113, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Růžová, 479, Růžová 479, 66459 Telnice |
|
Václav Blažek
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
66459, 28239113, Telnice, Růžová, 479 |
|
VÁCLAV BLAŽEK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
22.05.2012 |
Adresa: |
66459, 28239113, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Růžová, 479, Růžová 479, 66459 Telnice |
|
Ladislav Šustr
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
13262017, Telnice, Nová, 351 |
|
Jiří Hrazdíra
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
13258621, Telnice, Růžová, 10 |
|
Ladislav Šustr
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
66459, 13262017, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Nová, 351, Nová 351, 66459 Telnice |
|
JIŘÍ HRAZDÍRA
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
27.12.2004 |
Adresa: |
66459, 13258621, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Růžová, 10, Růžová 10, 66459 Telnice |
|