JIŘÍ KRAJČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
Ing. Petr Lhotský
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221 |
|
Ing. PETER BAĎURA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
76001, 25968076, Zlín, Mladcová, Ostrá horka I, 509 |
|
Jiří Krajčík
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
Ing. Petr Lhotský
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221, třída Tomáše Bati 221, Louky, 76302 Zlín |
|
Ing. PETER BAĎURA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
76001, 25968076, Zlín, Zlín, Mladcová, Ostrá horka I, 509, Ostrá horka I 509, Mladcová, 76001 Zlín |
|
PETR LHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221 |
|
JINDŘICH LUKAŠÍK
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
76307, 3964591, Velký Ořechov, Velký Ořechov, 148 |
|
JIŘÍ KRAJČÍK
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
předseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
Jindřich Lukašík
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
76307, 3964591, Zlín, Velký Ořechov, Velký Ořechov, 148, č.p. 148, 76307 Velký Ořechov |
|
PETR LHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 18.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221, třída Tomáše Bati 221, Louky, 76302 Zlín |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
předseda představenstva |
26.11.2013 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda představenstva |
03.02.2012 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
předseda představenstva |
03.02.2012 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
předseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
Ing. Petr Lhotský
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221 |
|
Jindřich Lukašík
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
76307, 3964591, Velký Ořechov, 148 |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
předseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
Jindřich Lukašík
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
76307, 3964591, Zlín, Velký Ořechov, Velký Ořechov, 148, č.p. 148, 76307 Velký Ořechov |
|
Ing. Petr Lhotský
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
místopředseda představenstva |
22.09.2009 |
Adresa: |
76302, 4167431, Zlín, Zlín, Louky, třída Tomáše Bati, 221, třída Tomáše Bati 221, Louky, 76302 Zlín |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
75601, 24302406, Vsetín, Žerotínova, 992 |
|
Lubomír Klimeš
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
68501, 523275, Bučovice, Příhon, 966 |
|
Jiří Krajčík
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
75501, 24302406, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Žerotínova, 992, Žerotínova 992, 75501 Vsetín |
|
Lubomír Klimeš
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
místopředseda představenstva |
06.11.2006 |
Adresa: |
68501, 523275, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Příhon, 966, Příhon 966, 68501 Bučovice |
|
Ing. Pavel Mach
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
místopředseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
24270300, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Pod Oborou, 351/20 |
|
Ing. Aleš Viktorin
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
místopředseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
4245059, Zlín, 2. května, 4100 |
|
Ing. Josef Vágner
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
předseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
27448908, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 380/82G |
|
Ing. Pavel Mach
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
místopředseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
75701, 24270300, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Pod Oborou, 351, 20, Pod Oborou 351/20, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. ALEŠ VIKTORIN
|
Neaktivní
od 06.11.2006
|
místopředseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
76001, 4245059, Zlín, Zlín, Zlín, 2. května, 4100, 2. května 4100, 76001 Zlín |
|
ing. Josef Vágner
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
předseda představenstva |
21.12.2004 |
Adresa: |
68201, 27448908, Vyškov, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 380, 82g, V Brňanech 380/82g, Brňany, 68201 Vyškov |
|