Bc. DRAHOMÍR DRÁBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
PETRA HRAZDILOVÁ
|
Aktivní
|
místopřeseda výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
Mgr. LUKÁŠ VOLENA
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.02.2024 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|
Ing. IVO POHŮNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.02.2023 |
Adresa: |
79814, 84577851, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 694 |
|
Bc. DRAHOMÍR DRÁBEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10 |
|
PETRA HRAZDILOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10 |
|
Ing. IVO POHŮNEK
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
člen výboru |
01.02.2023 |
Adresa: |
79814, 84577851, Prostějov, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova, 694, č.p. 694, 79814 Olšany u Prostějova |
|
Ing. IVO POHŮNEK
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
člen výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6 |
|
Ing. IVO POHŮNEK
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
člen výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|
Bc. DRAHOMÍR DRÁBEK
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
předseda výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
PETRA HRAZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
místopředseda výboru |
02.06.2015 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
Josef Huber
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
předseda výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, J.B.Pecky, 3654/6 |
|
Drahomír Drábek
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
místopředseda výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, J.B.Pecky, 3656/10 |
|
Petra Hrazdilová
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24818801, Prostějov, Pod Záhořím, 2 |
|
Rudolf Krajíček
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
Člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843849, Prostějov, J.B.Pecky, 3653/4 |
|
Václav Douděra
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, J.B.Pecky, 3654/6 |
|
Josef Huber
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
předseda výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|
Drahomír Drábek
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
místopředseda výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
Petra Hrazdilová
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24818801, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pod Záhořím, 1273, 2, Pod Záhořím 1273/2, 79601 Prostějov |
|
Rudolf Krajíček
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
Člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843849, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3653, 4, J. B. Pecky 3653/4, 79601 Prostějov |
|
Václav Douděra
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
člen výboru |
15.07.2010 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|
Petra Hrazdilová
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
člen výboru |
25.06.2007 |
Adresa: |
24818801, Prostějov, Pod Záhořím, 2 |
|
Petra Hrazdilová
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
člen výboru |
25.06.2007 |
Adresa: |
79601, 24818801, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pod Záhořím, 1273, 2, Pod Záhořím 1273/2, 79601 Prostějov |
|
Terézia Greplová
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
Člen výboru |
25.01.2006 |
Adresa: |
24843865, Prostějov, J.B.Pecky, 3655/8 |
|
Terézia Greplová
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
Člen výboru |
25.01.2006 |
Adresa: |
79601, 24843865, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3655, 8, J. B. Pecky 3655/8, 79601 Prostějov |
|
Terézia Procházková
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
24843865, Prostějov, J.B.Pecky, 3655/8 |
|
Josef Huber
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Předseda výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
24843857, Prostějov, J.B.Pecky, 3654/6 |
|
Drahomír Drábek
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Místopředseda výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
24843881, Prostějov, J.B.Pecky, 3656/10 |
|
Rudolf Krajíček
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
24843849, Prostějov, J.B.Pecky, 3653/4 |
|
Václav Douděra
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
24843857, Prostějov, J.B.Pecky, 3654/6 |
|
Terézia Procházková
|
Neaktivní
od 25.01.2006
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
79601, 24843865, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3655, 8, J. B. Pecky 3655/8, 79601 Prostějov |
|
Josef Huber
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Předseda výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|
Drahomír Drábek
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Místopředseda výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
79601, 24843881, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3656, 10, J. B. Pecky 3656/10, 79601 Prostějov |
|
Rudolf Krajíček
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
79601, 24843849, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3653, 4, J. B. Pecky 3653/4, 79601 Prostějov |
|
Václav Douděra
|
Neaktivní
od 15.07.2010
|
Člen výboru |
13.01.2005 |
Adresa: |
79601, 24843857, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3654, 6, J. B. Pecky 3654/6, 79601 Prostějov |
|