JAN ŠVANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2023 |
Adresa: |
66601, 13312286, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Jungmannova, 70, Jungmannova 70, 66601 Tišnov |
|
JAN ŠVANDA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2023 |
Adresa: |
66601, 13319884, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Wagnerova, 830 |
|
ZINA SLANINOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2018 |
Adresa: |
67923, 26333295, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Školní, 388 |
|
ZINA SLANINOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2018 |
Adresa: |
67923, 26333295, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Školní, 388, Školní 388, 67923 Lomnice |
|
JAN ŠVANDA
|
Neaktivní
od 30.07.2023
|
jednatel |
22.02.2023 |
Adresa: |
66601, 13319884, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Wagnerova, 830, Wagnerova 830, 66601 Tišnov |
|
MIROSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
66603, 27341879, Hradčany, Hradčany, Sluneční, 188 |
|
MIROSLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
66603, 27341879, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Sluneční, 188, Sluneční 188, 66603 Hradčany |
|
Michal Navrátil
|
Neaktivní
od 30.01.2013
|
jednatel |
17.01.2011 |
Adresa: |
66603, 28146271, Hradčany, Sluneční, 200 |
|
Miroslav Bednář
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
17.01.2011 |
Adresa: |
67923, 15202933, Lomnice, Školní, 345 |
|
Michal Navrátil
|
Neaktivní
od 30.01.2013
|
jednatel |
17.01.2011 |
Adresa: |
66603, 28146271, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Sluneční, 200, Sluneční 200, 66603 Hradčany |
|
Miroslav Bednář
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
17.01.2011 |
Adresa: |
67923, 15202933, Brno-venkov, Lomnice, Lomnice, Školní, 345, Školní 345, 67923 Lomnice |
|
Miroslav Navrátil
|
Neaktivní
od 29.02.2016
|
jednatel |
04.01.2010 |
Adresa: |
66603, Tišnov, Hradčany, Sluneční, 188 |
|
Miroslav Navrátil
|
Neaktivní
od 29.02.2016
|
jednatel |
04.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13313461, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Neumannova, 188, Neumannova 188, 66601 Tišnov |
|
Miroslav Navrátil
|
Neaktivní
od 04.01.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
66603, 24608793, Hradčany, Tišnovská, 9 |
|
Michal Navrátil
|
Neaktivní
od 17.01.2011
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
66601, 13312529, Tišnov, Halouzkova, 94 |
|
Miroslav Navrátil
|
Neaktivní
od 04.01.2010
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
66603, 24608793, Brno-venkov, Hradčany, Hradčany, Tišnovská, 9, Tišnovská 9, 66603 Hradčany |
|
Michal Navrátil
|
Neaktivní
od 17.01.2011
|
jednatel |
31.01.2005 |
Adresa: |
66601, 13312529, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Halouzkova, 94, Halouzkova 94, 66601 Tišnov |
|