EVA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2019 |
Adresa: |
53701, 78463963, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 1101 |
|
EVA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2019 |
Adresa: |
53701, 78463963, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 1101, Václavská 1101, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
23.05.2019 |
Adresa: |
56501, 5668247, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Dolní, 443 |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
jednatel |
23.05.2019 |
Adresa: |
56501, 5668247, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Dolní, 443, Dolní 443, 56501 Choceň |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
53705, 40246060, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Malecká, 185 |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
jednatel |
13.10.2017 |
Adresa: |
53705, 40246060, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Malecká, 185, Malecká 185, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
EVA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059 |
|
EVA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2019
|
jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
EVA PEJCHOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059 |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059 |
|
Eva Pejchová
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. Pavel Pejcha
|
Neaktivní
od 13.10.2017
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Ing. PAVEL PEJCHA
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059 |
|
Ing. Pavel Pejcha
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
18.10.2013 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Eva Pejchová
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, K Presům, 1059 |
|
Eva Pejchová
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
JUDr. Pavel Malina
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
jednatel |
03.02.2005 |
Adresa: |
25121901, Brno, Plachty, 515/12 |
|
Ing. Pavel Pejcha
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
03.02.2005 |
Adresa: |
25257153, Chrudim II, K Presům, 1059 |
|
JUDr. Pavel Malina
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
jednatel |
03.02.2005 |
Adresa: |
63400, 25121901, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Plachty, 515, 12, Plachty 515/12, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Pavel Pejcha
|
Neaktivní
od 18.10.2013
|
jednatel |
03.02.2005 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|