RADEK PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
69123, 10061096, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699 |
|
Radek Procházka
|
Neaktivní
od 13.11.2023
|
jednatel |
17.06.2020 |
Adresa: |
69123, 10061096, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Vídeňská, 699, Vídeňská 699, 69123 Pohořelice |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
01.12.2018 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
01.12.2018 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
62400, 19679726, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 802, 12 |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
62400, 19679726, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 802, 12, Olbrachtovo náměstí 802/12, Komín, 62400 Brno |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
29.01.2013 |
Adresa: |
62400, 19679726, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 802, 12 |
|
IMRAN IQBAL
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
29.01.2013 |
Adresa: |
62400, 19679726, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 802, 12, Olbrachtovo náměstí 802/12, Komín, 62400 Brno |
|
Arun Gupta
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
05.06.2008 |
Adresa: |
Gurgaon, Haryana, House 480, Sector 14 |
|
Ashok Kumar Aggarwal
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
05.06.2008 |
Adresa: |
66442, 25939327, Modřice, Chrlická, 842 |
|
Arun Gupta
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
05.06.2008 |
Adresa: |
Gurgaon, Haryana, House 480, Sector 14, House 480, Sector 14, Gurgaon, Haryana, Indie |
|
ASHOK KUMAR AGGARWAL
|
Neaktivní
od 29.01.2013
|
jednatel |
05.06.2008 |
Adresa: |
66442, 25939327, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Chrlická, 842, Chrlická 842, 66442 Modřice |
|
Arun Kumar
|
Neaktivní
od 05.06.2008
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
C/O Sitar Chand, Soban Ka Katla, Mohinder Garh (HR) Indická republika |
|
Ashok Kumar Aggarwal
|
Neaktivní
od 05.06.2008
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
Near Khadi Bhandar, Mohinder Garh (HR), Indická republika |
|