Ing. JIŘÍ HANÁK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
79848, 10575251, Protivanov, Protivanov, Na Bardóně, 95 |
|
Ing. JIŘÍ HANÁK
|
Aktivní
|
předseda družstva |
22.08.2014 |
Adresa: |
79848, 10575251, Prostějov, Protivanov, Protivanov, Na Bardóně, 95, Na Bardóně 95, 79848 Protivanov |
|
Ing. JIŘÍ HANÁK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
předseda družstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
79848, 10575251, Protivanov, Protivanov, Na Bardóně, 95 |
|
Ing. JIŘÍ HANÁK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
předseda družstva |
14.12.2013 |
Adresa: |
79848, 10575251, Prostějov, Protivanov, Protivanov, Na Bardóně, 95, Na Bardóně 95, 79848 Protivanov |
|
Ing. LADISLAV ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda družstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
67906, 7829591, Jedovnice, Jedovnice, Na Kopci, 543 |
|
Ing. LADISLAV ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda družstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
67906, 7829591, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Na Kopci, 543, Na Kopci 543, 67906 Jedovnice |
|
Ing. Jiří Hošek
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
31.12.2007 |
|
Ing. JIŘÍ HOŠEK
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
místopředseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
67913, 1980483, Blansko, Sloup, Sloup, 54, č.p. 54, 67913 Sloup |
|
Ing. Miroslav Doležel
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
místopředseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
67906, 7830629, Jedovnice, Vyškovská, 646 |
|
Ing. Ladislav Ševčík
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
místopředseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
67906, 7829591, Jedovnice, Na Kopci, 543 |
|
Ing. Jiří Hanák
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
79848, Protivanov, 95 |
|
Ing. Miroslav Doležel
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
místopředseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
67906, 7830629, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Vyškovská, 646, Vyškovská 646, 67906 Jedovnice |
|
Ing. LADISLAV ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
místopředseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
67906, 7829591, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Na Kopci, 543, Na Kopci 543, 67906 Jedovnice |
|
ing. Jiří Hanák
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
předseda družstva |
21.02.2005 |
Adresa: |
95, Protivanov, 79848, 79848 Protivanov 95, Česká republika |
|