ADOLF NEDOMA
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
43004, 23531371, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Školní pěšina, 5095 |
|
ADOLF NEDOMA
|
Neaktivní
od 08.06.2021
|
jednatel |
01.10.2018 |
Adresa: |
43004, 23531371, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Školní pěšina, 5095, Školní pěšina 5095, 43004 Chomutov |
|
HANA DOBROVOLNÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
10.06.2018 |
Adresa: |
66484, 24683761, Brno-venkov, Újezd u Rosic, Újezd u Rosic, 111 |
|
HANA DOBROVOLNÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
jednatel |
10.06.2018 |
Adresa: |
66484, 24683761, Brno-venkov, Újezd u Rosic, Újezd u Rosic, 111, č.p. 111, 66484 Újezd u Rosic |
|
RUDOLF KYSELA
|
Neaktivní
od 10.06.2018
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
61400, 19182384, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 49, 9 |
|
RUDOLF KYSELA
|
Neaktivní
od 10.06.2018
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
61400, 19182384, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vranovská, 49, 9, Vranovská 49/9, Zábrdovice, 61400 Brno |
|
Ing. MOJMÍR VACEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
61200, 19747519, Brno-město, Brno, Ponava, Domažlická, 145, 6 |
|
Ing. MOJMÍR VACEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
61200, 19747519, Brno-město, Brno, Ponava, Domažlická, 145, 6, Domažlická 145/6, Ponava, 61200 Brno |
|
Ing. MOJMÍR VACEK
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19175698, Brno, Veveří, Dřevařská, 869, 30 |
|
Ing. MOJMÍR VACEK
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
jednatel |
06.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19175698, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 869, 30, Dřevařská 869/30, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Mojmír Vacek
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
60200, 19175698, Brno, Dřevařská, 869/30 |
|
Ing. MOJMÍR VACEK
|
Neaktivní
od 06.01.2014
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
60200, 19175698, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 869, 30, Dřevařská 869/30, Veveří, 60200 Brno |
|