PETR OTTICH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
67401, 18782612, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čeloudova, 1117, 56 |
|
PETR OTTICH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
67401, 18782612, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čeloudova, 1117, 56, Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
PETR OTTICH
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
67551, 18794092, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, F. V. Míči, 560 |
|
PETR OTTICH
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
67551, 18794092, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, F. V. Míči, 560, F. V. Míči 560, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Petr Ottich
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
31.12.2008 |
Adresa: |
67551, 18794092, Jaroměřice nad Rokytnou, F.V.Míči, 560 |
|
PETR OTTICH
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
31.12.2008 |
Adresa: |
67551, 18794092, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, F. V. Míči, 560, F. V. Míči 560, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Oldřich Jelen
|
Neaktivní
od 31.12.2008
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
62000, 19043481, Brno, Tuřany, Moravská, 439/9 |
|
Oldřich Jelen
|
Neaktivní
od 31.12.2008
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
62000, 19043481, Brno-město, Brno, Tuřany, Moravská, 439, 9, Moravská 439/9, Tuřany, 62000 Brno |
|
Pavel Řiháček
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
11018569, Znojmo, Blížkovice, 198 |
|
Petr Ottich
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
18794092, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, F.V.Míči, 560 |
|
Pavel Řiháček
|
Neaktivní
od 28.07.2006
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
67155, 11018569, Znojmo, Blížkovice, Blížkovice, 198, č.p. 198, 67155 Blížkovice |
|
PETR OTTICH
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
05.05.2005 |
Adresa: |
67551, 18794092, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, F. V. Míči, 560, F. V. Míči 560, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|