DAGMAR PODUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21 |
|
Ing. RADEK SEEMANN
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
67503, 2716437, Třebíč, Valdíkov, Valdíkov, 9 |
|
BARBORA VACHNA KONEČNÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19 |
|
DAGMAR PODUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21, Mošnova 2511/21, 58601 Jihlava |
|
Ing. RADEK SEEMANN
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
67503, 2716437, Třebíč, Valdíkov, Valdíkov, 9, č.p. 9, 67503 Valdíkov |
|
BARBORA VACHNA KONEČNÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.08.2021 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19, Mošnova 2511/19, 58601 Jihlava |
|
BARBORA VACHNA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
13.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19 |
|
BARBORA VACHNA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
člen výboru |
13.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19, Mošnova 2511/19, 58601 Jihlava |
|
RADEK SEEMANN
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
místopředseda výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
67503, 2716437, Třebíč, Valdíkov, Valdíkov, 9 |
|
RADEK SEEMANN
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
místopředseda výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
67503, 2716437, Třebíč, Valdíkov, Valdíkov, 9, č.p. 9, 67503 Valdíkov |
|
Radek Seemann
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
místopředseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21 |
|
BARBORA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19 |
|
DAGMAR PODUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
předseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21 |
|
Radek Seemann
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
místopředseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21, Mošnova 2511/21, 58601 Jihlava |
|
BARBORA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
člen výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19, Mošnova 2511/19, 58601 Jihlava |
|
DAGMAR PODUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2021
|
předseda výboru |
08.06.2016 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21, Mošnova 2511/21, 58601 Jihlava |
|
Mgr. Karel Cila
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
předseda výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19 |
|
Dagmar Podušková
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
člen výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21 |
|
Radek Seemann
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
místopředseda výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21 |
|
Mgr. Karel Cila
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
předseda výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353787, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 19, Mošnova 2511/19, 58601 Jihlava |
|
Radek Seemann
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
místopředseda výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21, Mošnova 2511/21, 58601 Jihlava |
|
DAGMAR PODUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
člen výboru |
10.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12353779, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mošnova, 2511, 21, Mošnova 2511/21, 58601 Jihlava |
|