Ing. Lubomír Doupal
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
60200, 19163843, Brno, Čápkova, 12/4 |
|
Ing. LUBOMÍR DOUPAL
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
60200, 19163843, Brno-město, Brno, Veveří, Čápkova, 12, 4, Čápkova 12/4, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Sedláček
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
předseda představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
61200, 19708653, Brno, Vackova, 50 |
|
JIŘÍ SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
předseda představenstva |
17.04.2009 |
Adresa: |
61200, 19708653, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vackova, 1581, 50, Vackova 1581/50, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Mgr. Lucie Pokorná
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
předseda představenstva |
24.11.2008 |
Adresa: |
61200, 19723105, Brno, Mojžíšova, 17 |
|
Mgr. Lucie Pokorná
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
předseda představenstva |
24.11.2008 |
Adresa: |
61200, 19723105, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 2901, 17, Mojžíšova 2901/17, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Mgr. Lucie Janíková
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
předseda představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
61200, 19723105, Brno, Mojžíšova, 17 |
|
Lucie Dolejšková
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
38301, 17701619, Prachatice, Liliová, 439 |
|
Mgr. Lucie Janíková
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
předseda představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
61200, 19723105, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 2901, 17, Mojžíšova 2901/17, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Lucie Dolejšková
|
Neaktivní
od 22.05.2012
|
člen představenstva |
12.06.2007 |
Adresa: |
38301, 17701619, Prachatice, Prachatice, Prachatice II, Liliová, 439, Liliová 439, Prachatice II, 38301 Prachatice |
|
Tomáš Pleva
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
předseda představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
62800, 19434481, Brno, Popelákova, 15 |
|
Iveta Karmazínová
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
60200, 3, Brno, Koniklecova, 7 |
|
Tomáš Pokorný
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
člen představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
59301, 3, Bystřice nad Pernštejnem, Rudolfa Vaška, 560 |
|
Tomáš Pleva
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
předseda představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
62800, 19434481, Brno-město, Brno, Líšeň, Popelákova, 2300, 15, Popelákova 2300/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
Iveta Karmazínová
|
Neaktivní
od 12.06.2007
|
člen představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
63400, 19484950, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 455, 7, Koniklecová 455/7, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Tomáš Pokorný
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
člen představenstva |
03.06.2005 |
Adresa: |
560, Bystřice nad Pernštejnem, Rudolfa Vaška, 59301, Rudolfa Vaška 560, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika |
|