ANDREAS KRAMLICH
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
74532 Ilshofen, Mühlstrasse 2/3 |
|
ANDREAS KRAMLICH
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
25.06.2018 |
Adresa: |
74532 Ilshofen, Mühlstrasse 2/3, Mühlstrasse 2/3, 74532 Ilshofen, Německo |
|
Andreas Kramlich
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24849499, Prostějov, Za Kosteleckou, 4161, 49 |
|
Erhard Müller
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
01733, Altenberg, Fritz-Grosse-Strasse, 1 |
|
Andreas Kramlich
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
79601, 24849499, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Za Kosteleckou, 49, Za Kosteleckou 4161/49, 79601 Prostějov |
|
Erhard Müller
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
Altenberg, Fritz-Grosse-Strasse, 01733, Fritz-Grosse-Strasse 1, 01733 Altenberg, Německo |
|
Ing. Vladimír Rýpal
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
60200, 19174497, Brno, Sušilova, 772, 7 |
|
Ing. Vladimír Rýpal
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
60200, 19174497, Brno-město, Brno, Veveří, Sušilova, 772, 7, Sušilova 772/7, Veveří, 60200 Brno |
|
Andreas Kramlich
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
26.05.2005 |
Adresa: |
79601, 24849499, Prostějov, Za Kosteleckou, 4161/49 |
|
Andreas Kramlich
|
Neaktivní
od 14.07.2010
|
jednatel |
26.05.2005 |
Adresa: |
79601, 24849499, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Za Kosteleckou, 49, Za Kosteleckou 4161/49, 79601 Prostějov |
|