JUDr. VÁCLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
předseda výboru |
06.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19094531, Brno-město, Brno, Brno-město, Běhounská, 106, 3 |
|
JUDr. VÁCLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
předseda výboru |
06.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19094531, Brno-město, Brno, Brno-město, Běhounská, 106, 3, Běhounská 106/3, Brno-město, 60200 Brno |
|
MANAG invest, a.s.
27698131 |
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen výboru |
03.03.2018 |
Adresa: |
62000, 25059734, Brno, Brněnské Ivanovice, Kaštanová, 489, 34 |
|
MANAG invest, a.s.
27698131 |
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen výboru |
03.03.2018 |
Adresa: |
62000, 25059734, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Kaštanová, 489, 34, Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
MANAG správní, a.s.
27698131 |
Neaktivní
od 03.03.2018
|
člen výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
62000, 25059734, Brno, Brněnské Ivanovice, Kaštanová, 489, 34 |
|
JUDr. VÁCLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
předseda výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19582323, Brno, Žabovřesky, Březinova, 746, 29 |
|
JOSEF HYRÁK
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
místopředseda výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
69671, 13361872, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 702 |
|
PAVEL ŽDANOV
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
76323, 27448088, Sehradice, Sehradice, 230 |
|
MANAG správní, a.s.
27698131 |
Neaktivní
od 03.03.2018
|
člen výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
62000, 25059734, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Kaštanová, 489, 34, Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
JUDr. VÁCLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 06.06.2019
|
předseda výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
61600, 19582323, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 746, 29, Březinova 746/29, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JOSEF HYRÁK
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
místopředseda výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
69671, 13361872, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 702, č.p. 702, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
PAVEL ŽDANOV
|
Neaktivní
od 05.10.2020
|
člen výboru |
03.07.2015 |
Adresa: |
76323, 27448088, Zlín, Sehradice, Sehradice, 230, č.p. 230, 76323 Sehradice |
|
JUDr. LUBOMÍR ZÁLEŠÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
předseda výboru |
17.12.2013 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno, Černovice, Cornovova, 915, 45 |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
místopředseda výboru |
17.12.2013 |
Adresa: |
76326, 26110849, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
JUDr. Lubomír Zálešák
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
předseda výboru |
17.12.2013 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno-město, Brno, Černovice, Cornovova, 915, 45, Cornovova 915/45, Černovice, 61800 Brno |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
místopředseda výboru |
17.12.2013 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|
Josef Žálek
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
01.02.2011 |
Adresa: |
4118120, Slavičín, Luhačovská, 766 |
|
Josef Žálek
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
01.02.2011 |
Adresa: |
76321, 4118120, Zlín, Slavičín, Slavičín, Luhačovská, 766, Luhačovská 766, 76321 Slavičín |
|
Monika Žálková
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
76321, 4118120, Slavičín, Luhačovská, 766 |
|
Alois Šůstek
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
předseda výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
76326, 26110849, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
JUDr. Lubomír Zálešák
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
místopředseda výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno, Cornovova, 915, 45 |
|
Ing. Alice Zálešáková
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno, Cornovova, 915, 45 |
|
JUDr. Václav Kadlec
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61600, 19582323, Brno, Březinova, 746, 29 |
|
Monika Žálková
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
76321, 4118120, Zlín, Slavičín, Slavičín, Luhačovská, 766, Luhačovská 766, 76321 Slavičín |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
předseda výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|
JUDr. Lubomír Zálešák
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
místopředseda výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno-město, Brno, Černovice, Cornovova, 915, 45, Cornovova 915/45, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. ALICE ZÁLEŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61800, 19350309, Brno-město, Brno, Černovice, Cornovova, 915, 45, Cornovova 915/45, Černovice, 61800 Brno |
|
JUDr. VÁCLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen výboru |
24.07.2010 |
Adresa: |
61600, 19582323, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 746, 29, Březinova 746/29, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Alois Šustek
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
člen výboru |
19.11.2009 |
Adresa: |
26110849, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
Alois Šůstek
|
Neaktivní
od 24.07.2010
|
člen výboru |
19.11.2009 |
Adresa: |
26110849, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
Alois Šustek
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
člen výboru |
19.11.2009 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 24.07.2010
|
člen výboru |
19.11.2009 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|
Ing. Alice Zálešáková
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
člen výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
60200, 19093349, Brno, Pellicova, 16/2b |
|
MANAG, a.s.
47906898 |
Neaktivní
od 24.07.2010
|
předseda výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
76001, 24980242, Zlín, Zarámí, 92 |
|
Dušan Horsák
|
Neaktivní
od 24.07.2010
|
místopředseda výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
76326, 26110849, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
MANAG, a.s.
47906898 |
Neaktivní
od 24.07.2010
|
předseda výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
76001, 24980242, Zlín, Zlín, Zlín, Zarámí, 92, Zarámí 92, 76001 Zlín |
|
Ing. Alice Zálešáková
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
člen výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
60200, 19093349, Brno-město, Brno, Brno-město, Pellicova, 16, 2b, Pellicova 16/2b, Brno-město, 60200 Brno |
|
Dušan Horsák
|
Neaktivní
od 24.07.2010
|
místopředseda výboru |
22.06.2005 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|