YULIYAN VASILEV ALEKSIEV
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
Metodievo, Dobrich, Prva 34 |
|
YULIYAN VASILEV ALEKSIEV
|
Aktivní
|
jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
Metodievo, Dobrich, Prva 34, Prva 34, Metodievo, Dobrich, Bulharsko |
|
VASYL ZAVALNIUK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
67906, 2002299, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 31 |
|
VASYL ZAVALNIUK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
jednatel |
29.05.2020 |
Adresa: |
67906, 2002299, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 31, č.p. 31, 67906 Vilémovice |
|
MIROSLAV KACETL
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
MAREK ZEZULA
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MIROSLAV KACETL
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
MAREK ZEZULA
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
jednatel |
22.10.2019 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
MICHAL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
19.11.2018 |
Adresa: |
58856, 12427896, Jihlava, Telč, Telč-Vnitřní Město, náměstí Zachariáše z Hradce, 10 |
|
MICHAL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2019
|
jednatel |
19.11.2018 |
Adresa: |
58856, 12427896, Jihlava, Telč, Telč-Vnitřní Město, náměstí Zachariáše z Hradce, 10, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní Město, 58856 Telč |
|
ZDENĚK PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 19.11.2018
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
59501, 3424782, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Janovice, Karlov, 148 |
|
ZDENĚK PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 19.11.2018
|
jednatel |
20.01.2016 |
Adresa: |
59501, 3424782, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Janovice, Karlov, 148, Karlov 148, Janovice, 59501 Velká Bíteš |
|
Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
12.07.2005 |
Adresa: |
59501, 3424782, Velká Bíteš, Karlov, 148 |
|
Aleš Vysocký
|
Neaktivní
od 19.11.2018
|
jednatel |
12.07.2005 |
Adresa: |
59401, 3494110, Velké Meziříčí, Polní, 20 |
|
ZDENĚK PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
jednatel |
12.07.2005 |
Adresa: |
59501, 3424782, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Janovice, Karlov, 148, Karlov 148, Janovice, 59501 Velká Bíteš |
|
Aleš Vysocký
|
Neaktivní
od 19.11.2018
|
jednatel |
12.07.2005 |
Adresa: |
59401, 3494110, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Polní, 1385, 20, Polní 1385/20, 59401 Velké Meziříčí |
|