MILUŠE KOVALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68401, 26443376, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, U Vily, 1504 |
|
MILUŠE KOVALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
68401, 26443376, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, U Vily, 1504, U Vily 1504, 68401 Slavkov u Brna |
|
RADOMÍR KOVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
68401, 26443376, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, U Vily, 1504 |
|
RADOMÍR KOVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
68401, 26443376, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, U Vily, 1504, U Vily 1504, 68401 Slavkov u Brna |
|
Radomír Koval
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
24.08.2005 |
Adresa: |
73914, 999999999, Ostravice, 305 |
|
Radomír Koval
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
24.08.2005 |
Adresa: |
73914, 15385558, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 305, č.p. 305, 73914 Ostravice |
|
Miloslav Klaus
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
62900, 19573324, Brno, Prušánecká, 14 |
|
Miloslav Klaus
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
62800, 19573324, Brno-město, Brno, Židenice, Prušánecká, 4173, 14, Prušánecká 4173/14, Židenice, 62800 Brno |
|