LUBOMÍR KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2024 |
Adresa: |
67401, 25918613, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1044, Javorová 1044, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Ing. RADEK KRUŽÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2024 |
Adresa: |
67401, 85539490, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Jasanová, 1081, Jasanová 1081, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
LUCIE HNÍZDILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2019 |
Adresa: |
69124, 79540708, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 445 |
|
Věra Smolková
|
Aktivní
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
67560, 26326833, Myslibořice, Myslibořice, 225 |
|
LUCIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2024
|
jednatel |
25.07.2019 |
Adresa: |
69124, 79540708, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 445, č.p. 445, 69124 Přibice |
|
LUCIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
67521, 18592554, Třebíč, Bransouze, Bransouze, 93 |
|
LUCIE HNÍZDILOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
67521, 18592554, Třebíč, Bransouze, Bransouze, 93, č.p. 93, 67521 Bransouze |
|
LUCIE ZIMOLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
67521, 18592554, Bransouze, Bransouze, 93 |
|
LUCIE ZIMOLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
67521, 18592554, Třebíč, Bransouze, Bransouze, 93, č.p. 93, 67521 Bransouze |
|
Věra Smolková
|
Neaktivní
od 28.08.2024
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
67560, 26326833, Třebíč, Myslibořice, Myslibořice, 225, č.p. 225, 67560 Myslibořice |
|
Lukáš Krejčí
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
56802, 15931595, Pohledy, 153 |
|
Věra Smolková
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
67560, 26326833, Myslibořice, 225 |
|
Lucie Zimolová
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
67521, 18592554, Bransouze, 93 |
|
Lukáš Krejčí
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
56802, 15931595, Svitavy, Pohledy, Pohledy, 153, č.p. 153, 56802 Pohledy |
|
Věra Smolková
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
67560, 26326833, Třebíč, Myslibořice, Myslibořice, 225, č.p. 225, 67560 Myslibořice |
|
LUCIE ZIMOLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
19.12.2011 |
Adresa: |
67521, 18592554, Třebíč, Bransouze, Bransouze, 93, č.p. 93, 67521 Bransouze |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
30.12.2010 |
Adresa: |
67522, 25786202, Markvartice, 92 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
30.12.2010 |
Adresa: |
67522, 25786202, Třebíč, Markvartice, Markvartice, 92, č.p. 92, 67522 Markvartice |
|
Ing. Bohuslav Šumpela
|
Neaktivní
od 30.12.2010
|
jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
67173, 10886508, Rešice, 75 |
|
Ing. Bohuslav Šumpela
|
Neaktivní
od 30.12.2010
|
jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
67173, 10886508, Znojmo, Rešice, Rešice, 75, č.p. 75, 67173 Rešice |
|
Antonín Novák
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
2743043, Vlčatín, 12 |
|
Lubomír Krejčí
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
25918613, Třebíč, Javorová, 1044 |
|
Ing. Radek Kružík
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
18767931, Třebíč, I.Olbrachta, 671 |
|
ANTONÍN NOVÁK
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
67505, 2743043, Třebíč, Vlčatín, Vlčatín, 12, č.p. 12, 67505 Vlčatín |
|
LUBOMÍR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
67401, 25918613, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1044, Javorová 1044, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Ing. RADEK KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 19.12.2011
|
jednatel |
20.07.2005 |
Adresa: |
67401, 18767931, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, I. Olbrachta, 671, 7, I. Olbrachta 671/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|