MUDr. JITKA LIDÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d |
|
MUDr. JITKA LIDÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2022 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d, Vychodilova 3157/12d, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. PAVEL BUŠINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.09.2021 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d |
|
ing. PAVEL BUŠINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.09.2021 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d, Vychodilova 3157/12d, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mgr. LEOŠ NĚMEC
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.02.2018 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d |
|
Mgr. LEOŠ NĚMEC
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.02.2018 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d, Vychodilova 3157/12d, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MUDr. Jitka Lidáková
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
62100, 19506821, Brno, Medlánecká, 1357/26 |
|
Mgr. Leoš Němec
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
místopředseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno, Vychodilova, 3157/12d |
|
ing. Pavel Bušina
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
předseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
61600, Brmo, Sabinova, 6/2514 |
|
Mgr. LEOŠ NĚMEC
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
místopředseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
61600, 26427699, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 3157, 12d, Vychodilova 3157/12d, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Pavel Bušina
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
předseda výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
6/2514, Brmo, Sabinova, 61600, Sabinova 6/2514, 61600 Brmo, Česká republika |
|
MUDr. Jitka Lidáková
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
člen výboru |
17.08.2005 |
Adresa: |
62100, 19506821, Brno-město, Brno, Řečkovice, Medlánecká, 1357, 26, Medlánecká 1357/26, Řečkovice, 62100 Brno |
|