ROBERT KUNORZA
|
Aktivní
|
člen výboru a prezident asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
76001, 79678921, Zlín, Zlín, Kudlov, Jantarová, 761, Jantarová 761, Kudlov, 76001 Zlín |
|
MIROSLAV BÍSEK
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
39811, 5481309, Písek, Protivín, Protivín, Na Vyhlídce, 840, Na Vyhlídce 840, 39811 Protivín |
|
ANTONÍN ŽIROVNICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
67801, 15242625, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2163, 11, Cihlářská 2163/11, 67801 Blansko |
|
Ing. Tomáš Sáha
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
76001, 4174313, Zlín, Zlín, Mladcová, Návesní, 4, Návesní 4, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Ing. PAVEL FRYZELKA
|
Aktivní
|
člen výboru asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
76321, 4125576, Zlín, Rudimov, Rudimov, 99, č.p. 99, 76321 Rudimov |
|
OTO DOSTÁL
|
Aktivní
|
člen výboru asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
66448, 26399938, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 412, 14, Pod Lesem 412/14, 66448 Moravany |
|
Mgr. TOMÁŠ HELMA
|
Aktivní
|
člen výboru asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
69163, 10159240, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Školní, 203, Školní 203, 69163 Velké Němčice |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Aktivní
|
člen výboru asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
76861, 10221824, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Podlesí, 3, Podlesí 3, Rychlov, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
TOMÁŠ KARLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru asociace |
11.11.2023 |
Adresa: |
76302, 4168135, Zlín, Zlín, Louky, Záhumení IV, 296, Záhumení IV 296, Louky, 76302 Zlín |
|
ROBERT KUNORZA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2022 |
Adresa: |
76001, 79678921, Zlín, Zlín, Kudlov, Jantarová, 761 |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2021 |
Adresa: |
76861, 10221824, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Podlesí, 3 |
|
MIROSLAV BÍSEK
|
Aktivní
|
člen výboru a prezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
39811, 5481309, Písek, Protivín, Protivín, Na Vyhlídce, 840 |
|
ANTONÍN ŽIROVNICKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
67801, 15242625, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2163, 11 |
|
MUDr. MICHAL MATĚJÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace: |
15.12.2020 |
Adresa: |
25073, 40738108, Praha-východ, Radonice, Radonice, Jabloňová, 349 |
|
ZDENĚK HELMA
|
Aktivní
|
člen výboru a viceprezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
69163, 10159240, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Školní, 203 |
|
OTO DOSTÁL
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
66448, 26399938, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 412, 14 |
|
SVATOSLAV ŽALŮDEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
76005, 25799517, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí V, 5410 |
|
Ing. IGOR BOTLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
19000, 22500537, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kovanecká, 2116, 26 |
|
ROBERT KUNORZA
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru |
01.07.2022 |
Adresa: |
76001, 79678921, Zlín, Zlín, Kudlov, Jantarová, 761, Jantarová 761, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru |
15.12.2021 |
Adresa: |
76861, 10221824, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Podlesí, 3, Podlesí 3, Rychlov, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214 |
|
Ing. TIBOR HRUŠECKÝ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
66434, 24188930, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, nám. Osvobození, 818, 3 |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Ing. TIBOR HRUŠECKÝ
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
66434, 24188930, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, nám. Osvobození, 818, 3, nám. Osvobození 818/3, 66434 Kuřim |
|
Ing. IGOR BOTLÍK
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
19000, 22500537, Praha, Libeň, Kovanecká, 2116, 26, Kovanecká 2116/26, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MIROSLAV BÍSEK
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru a prezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
39811, 5481309, Písek, Protivín, Protivín, Na Vyhlídce, 840, Na Vyhlídce 840, 39811 Protivín |
|
ANTONÍN ŽIROVNICKÝ
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru a viceprezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
67801, 15242625, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2163, 11, Cihlářská 2163/11, 67801 Blansko |
|
MUDr. MICHAL MATĚJÍČEK
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru a viceprezident asociace: |
15.12.2020 |
Adresa: |
25073, 40738108, Praha-východ, Radonice, Radonice, Jabloňová, 349, Jabloňová 349, 25073 Radonice |
|
ZDENĚK HELMA
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru a viceprezident asociace |
15.12.2020 |
Adresa: |
69163, 10159240, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Školní, 203, Školní 203, 69163 Velké Němčice |
|
OTO DOSTÁL
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
66448, 26399938, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Lesem, 412, 14, Pod Lesem 412/14, 66448 Moravany |
|
SVATOSLAV ŽALŮDEK
|
Neaktivní
od 11.11.2023
|
člen výboru |
15.12.2020 |
Adresa: |
76005, 25799517, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí V, 5410, Podlesí V 5410, 76005 Zlín |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
05.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214 |
|
Ing. RADIM KOCOUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
05.02.2020 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
ZDENĚK HELMA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
viceprezident |
13.04.2018 |
Adresa: |
69163, 10159240, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Školní, 203 |
|
ZDENĚK HELMA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
viceprezident |
13.04.2018 |
Adresa: |
69163, 10159240, Břeclav, Velké Němčice, Velké Němčice, Školní, 203, Školní 203, 69163 Velké Němčice |
|
ZDENĚK HELMA
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
viceprezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
60200, 19175485, Brno-město, Brno, Veveří, Štefánikova, 849, 21 |
|
PETR KUBÁT
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76001, 26960869, Zlín, Březnice, Březnice, 433 |
|
MIROSLAV BÍSEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
prezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
39811, 5481309, Písek, Protivín, Protivín, Na Vyhlídce, 840 |
|
ANTONÍN ŽIROVNICKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
první viceprezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
67801, 15242625, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2163, 11 |
|
Ing. JIŘÍ TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
vicerpezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
19017, 22540164, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Lohenická, 451 |
|
SVATOSLAV ŽALŮDEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76005, 25799517, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí V, 5410 |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042 |
|
MUDr. MICHAL MATĚJÍČEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
25073, 40738108, Praha-východ, Radonice, Radonice, Jabloňová, 349 |
|
VLADIMÍR HOFMAN
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
68710, 4928334, Uherské Hradiště, Zlechov, Zlechov, 64 |
|
ZDENĚK HELMA
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
viceprezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
60200, 19175485, Brno-město, Brno, Veveří, Štefánikova, 849, 21, Štefánikova 849/21, Veveří, 60200 Brno |
|
PETR KUBÁT
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76001, 26960869, Zlín, Březnice, Březnice, 433, č.p. 433, 76001 Březnice |
|
MIROSLAV BÍSEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
prezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
39811, 5481309, Písek, Protivín, Protivín, Na Vyhlídce, 840, Na Vyhlídce 840, 39811 Protivín |
|
ANTONÍN ŽIROVNICKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
první viceprezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
67801, 15242625, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2163, 11, Cihlářská 2163/11, 67801 Blansko |
|
Ing. JIŘÍ TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
vicerpezident |
22.12.2016 |
Adresa: |
19017, 22540164, Praha, Vinoř, Lohenická, 451, Lohenická 451, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
SVATOSLAV ŽALŮDEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76005, 25799517, Zlín, Zlín, Zlín, Podlesí V, 5410, Podlesí V 5410, 76005 Zlín |
|
ALOIS ŠŮSTEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
76326, 26110849, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Dr. Veselého, 1042, Dr. Veselého 1042, 76326 Luhačovice |
|
MUDr. MICHAL MATĚJÍČEK
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
25073, 40738108, Praha-východ, Radonice, Radonice, Jabloňová, 349, Jabloňová 349, 25073 Radonice |
|
VLADIMÍR HOFMAN
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
68710, 4928334, Uherské Hradiště, Zlechov, Zlechov, 64, č.p. 64, 68710 Zlechov |
|