Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jezernice, z.s. |
ICO: | 26982668 |
Registrovaná adresa: | 75131, 11327278, Přerov, Jezernice, Jezernice, 39, č.p. 39, 75131 Jezernice |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. VLADIMÍR PACÁK | Aktivní | Člen kontrolní komise | 22.11.2019 |
|
|||
KATEŘINA LUDÍKOVÁ | Aktivní | Člen kontrolní komise | 22.11.2019 |
|
|||
Mgr. VLADIMÍR PACÁK | Aktivní | Člen kontrolní komise | 22.11.2019 |
|
|||
KATEŘINA LUDÍKOVÁ | Aktivní | Člen kontrolní komise | 22.11.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
BARBORA NAVRÁTILOVÁ | Aktivní | Předseda | 28.10.2020 |
|
|||
BARBORA NAVRÁTILOVÁ | Aktivní | Předseda | 28.10.2020 |
|
|||
Bc. MIROSLAVA VILÍMCOVÁ | Neaktivní od 28.10.2020 | Předseda | 22.11.2019 |
|
|||
Bc. MIROSLAVA VILÍMCOVÁ | Neaktivní od 28.10.2020 | Předseda | 22.11.2019 |
|
|||
JARMILA DOHNALOVÁ | Neaktivní od 22.11.2019 | předseda | 31.01.2017 |
|
|||
JARMILA DOHNALOVÁ | Neaktivní od 22.11.2019 | předseda | 31.01.2017 |
|
Registrační číslo Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jezernice, z.s. je 26982668.
Registrační adresa Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jezernice, z.s. je 75131, 11327278, Přerov, Jezernice, Jezernice, 39, č.p. 39, 75131 Jezernice.
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Jezernice, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. VLADIMÍR PACÁK, KATEŘINA LUDÍKOVÁ, Mgr. VLADIMÍR PACÁK, KATEŘINA LUDÍKOVÁ.