Ing. MARTIN VAŠEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
66603, 13319345, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Mánesova, 776 |
|
Ing. MARTIN VAŠEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
66603, 13319345, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Mánesova, 776, Mánesova 776, 66603 Tišnov |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
59261, 42075688, Brno-venkov, Drahonín, Drahonín, 55 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
12.07.2017 |
Adresa: |
59261, 42075688, Brno-venkov, Drahonín, Drahonín, 55, č.p. 55, 59261 Drahonín |
|
MAREK VAŠEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
59261, 3553205, Drahonín, Drahonín, 51 |
|
MAREK VAŠEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
59261, 3553205, Brno-venkov, Drahonín, Drahonín, 51, č.p. 51, 59261 Drahonín |
|
Ing. MARTIN VAŠEK
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
Předseda výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
63500, 19315104, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 774, 16 |
|
Ing. MARTIN VAŠEK
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
Předseda výboru |
07.05.2016 |
Adresa: |
63500, 19315104, Brno-město, Brno, Bystrc, Filipova, 774, 16, Filipova 774/16, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. MARTIN VAŠEK
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
Předseda výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
63500, 19313152, Brno, Bystrc, Píškova, 588, 10 |
|
Ing. FRANTIŠEK LUKÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Člen výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
59261, 3552845, Drahonín, Drahonín, 5 |
|
Ing. MARTIN VAŠEK
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
Předseda výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
63500, 19313152, Brno-město, Brno, Bystrc, Píškova, 588, 10, Píškova 588/10, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK LUKÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
Člen výboru |
03.01.2016 |
Adresa: |
59261, 3552845, Brno-venkov, Drahonín, Drahonín, 5, č.p. 5, 59261 Drahonín |
|