RADKA MUSÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
19.11.2020 |
Adresa: |
73542, 78744741, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Polní, 1048, 12d |
|
RADKA MUSÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
19.11.2020 |
Adresa: |
73542, 78744741, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Polní, 1048, 12d, Polní 1048/12d, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
ANDREA SZOPOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2020
|
Předseda |
06.03.2020 |
Adresa: |
73601, 24896535, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 52, 20 |
|
ANDREA SZOPOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2020
|
Předseda |
06.03.2020 |
Adresa: |
73601, 24896535, Karviná, Havířov, Město, Hlavní třída, 52, 20, Hlavní třída 52/20, Město, 73601 Havířov |
|
ANDREA SZOPOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
Předseda |
26.04.2016 |
Adresa: |
73542, 14228360, Těrlicko, Hradiště, Hasičská, 92, 4 |
|
ANDREA SZOPOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
Předseda |
26.04.2016 |
Adresa: |
73542, 14228360, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Hasičská, 92, 4, Hasičská 92/4, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|
Ing. MILAN KOLEBAČ
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
Předseda |
07.10.2014 |
Adresa: |
73542, 14229838, Těrlicko, Hradiště, Třanovická, 242, 21 |
|
Ing. MILAN KOLEBAČ
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
Předseda |
07.10.2014 |
Adresa: |
73542, 14229838, Karviná, Těrlicko, Hradiště, Třanovická, 242, 21, Třanovická 242/21, Hradiště, 73542 Těrlicko |
|