ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.
22611258 |
Aktivní
|
předseda spolku |
25.09.2019 |
Adresa: |
39601, 8900698, Pelhřimov, Humpolec, 39601, Dolní náměstí, 34 |
|
ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s.
22611258 |
Aktivní
|
předseda spolku |
25.09.2019 |
Adresa: |
39601, 8900698, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Dolní náměstí, 34, Dolní náměstí 34, 39601 Humpolec |
|
PTL, s.r.o.
26025710 |
Neaktivní
od 25.09.2019
|
předseda Rady spolku |
07.01.2017 |
Adresa: |
39456, 8874255, Pelhřimov, Senožaty, Senožaty, 75 |
|
PTL, s.r.o.
26025710 |
Neaktivní
od 25.09.2019
|
předseda Rady spolku |
07.01.2017 |
Adresa: |
39456, 8874255, Pelhřimov, Senožaty, Senožaty, 75, č.p. 75, 39456 Senožaty |
|
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
62540114 |
Neaktivní
od 07.01.2017
|
Předseda Rady spolku |
22.07.2015 |
Adresa: |
39601, 8906980, Humpolec, Školní, 701 |
|
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701
62540114 |
Neaktivní
od 07.01.2017
|
Předseda Rady spolku |
22.07.2015 |
Adresa: |
39601, 8906980, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Školní, 701, Školní 701, 39601 Humpolec |
|
JOSEF JIRKŮ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
Předseda Rady spolku |
19.02.2015 |
Adresa: |
39601, 8913161, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1324 |
|
JOSEF JIRKŮ
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
Předseda Rady spolku |
19.02.2015 |
Adresa: |
39601, 8913161, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1324, Na Rybníčku 1324, 39601 Humpolec |
|