HYNEK BERAN
|
Aktivní
|
tajemník |
16.12.2023 |
Adresa: |
11000, 21718067, Praha, Staré Město, Konviktská, 298, 10, Konviktská 298/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Aktivní
|
předseda |
08.03.2019 |
Adresa: |
15300, 27643425, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Lošetická, 1574, 12 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Aktivní
|
předseda |
08.03.2019 |
Adresa: |
15300, 27643425, Praha, Radotín, Lošetická, 1574, 12, Lošetická 1574/12, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
HYNEK BERAN
|
Aktivní
|
tajemník |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21718733, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Na Perštýně, 349, 15 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
předseda |
06.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
předseda |
06.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
předseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14900, 22730630, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10 |
|
JAROSLAV SVĚCENÝ
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
předseda |
08.07.2017 |
Adresa: |
14900, 22730630, Praha, Chodov, Nedbalova, 1244, 10, Nedbalova 1244/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
HYNEK BERAN
|
Neaktivní
od 16.12.2023
|
tajemník |
08.07.2017 |
Adresa: |
11000, 21718733, Praha, Staré Město, Na Perštýně, 349, 15, Na Perštýně 349/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|