Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Górka, zapsaný spolek |
ICO: | 27009335 |
Registrovaná adresa: | 73998, 79206158, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 1162, č.p. 1162, 73998 Mosty u Jablunkova |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUKÁŠ SUSZKA | Aktivní | Předseda | 28.12.2019 |
|
|||
JOSEF BARON | Aktivní | Člen | 28.12.2019 |
|
|||
MARTIN KOHUT | Aktivní | Člen | 28.12.2019 |
|
|||
LUKÁŠ SUSZKA | Aktivní | Předseda | 28.12.2019 |
|
|||
JOSEF BARON | Aktivní | Člen | 28.12.2019 |
|
|||
MARTIN KOHUT | Aktivní | Člen | 28.12.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RADIM WOLNY | Aktivní | Předseda spolku | 28.12.2019 |
|
|||
RADIM WOLNY | Aktivní | Předseda spolku | 28.12.2019 |
|
|||
STANISLAV KLAPSIA | Neaktivní od 28.12.2019 | Předseda spolku | 19.01.2016 |
|
|||
STANISLAV KLAPSIA | Neaktivní od 28.12.2019 | Předseda spolku | 19.01.2016 |
|
Registrační číslo Górka, zapsaný spolek je 27009335.
Registrační adresa Górka, zapsaný spolek je 73998, 79206158, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 1162, č.p. 1162, 73998 Mosty u Jablunkova.
Górka, zapsaný spolek byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LUKÁŠ SUSZKA, JOSEF BARON, MARTIN KOHUT, LUKÁŠ SUSZKA, JOSEF BARON, MARTIN KOHUT.