MICHAL NOVÁK
|
Aktivní
|
Místopřeedseda |
12.10.2023 |
Adresa: |
56164, 17981603, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše, 400, Aloise Hanuše 400, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
JAKUB SUDÍK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
12.10.2023 |
Adresa: |
56151, 26385465, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, Polní, 293, Polní 293, Orlice, 56151 Letohrad |
|
PETR ŠŤOVÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda |
21.10.2022 |
Adresa: |
56151, 72983698, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 333 |
|
ing. IVAN CHMELÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56151, 5694159, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 179 |
|
MICHAL NOVÁK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56164, 17981603, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše, 400 |
|
MIROSLAV ADAMEC
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56401, 18125778, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Pionýrů, 1341 |
|
MIROSLAV ADAMEC
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56401, 18125778, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Pionýrů, 1341, Pionýrů 1341, 56401 Žamberk |
|
PETR ŠŤOVÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda |
21.10.2022 |
Adresa: |
56151, 72983698, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 333, Orlice 333, 56151 Letohrad |
|
Ing. IVAN CHMELÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56151, 5694159, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 179, Orlice 179, 56151 Letohrad |
|
FILIP ČERVINKA
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
29.04.2022 |
Adresa: |
56151, 5690030, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Spořilov I, 594 |
|
FILIP ČERVINKA
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
29.04.2022 |
Adresa: |
56151, 5690030, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Spořilov I, 594, Spořilov I 594, 56151 Letohrad |
|
VLASTIMIL JANOUŠEK
|
Aktivní
|
Místopředseda |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5695040, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, Jablonská, 270 |
|
PETR FIALA
|
Aktivní
|
Hospodář |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 26181924, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Hausenská, 864 |
|
LENKA FIŠEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5681634, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Kunčice, 10 |
|
STANISLAV CHLÁDEK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5689635, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Dukelská, 554 |
|
PETR FIALA
|
Aktivní
|
Hospodář |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 26181924, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Hausenská, 864, Hausenská 864, 56151 Letohrad |
|
LENKA FIŠEROVÁ
|
Aktivní
|
Členka výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5681634, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Kunčice, 10, Kunčice 10, 56151 Letohrad |
|
STANISLAV CHLÁDEK
|
Aktivní
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5689635, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Dukelská, 554, Dukelská 554, 56151 Letohrad |
|
MICHAL NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.10.2023
|
Člen výkonného výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
56164, 17981603, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše, 400, Aloise Hanuše 400, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
IVAN CHMELÍČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
Předseda |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5694159, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 179 |
|
TOMÁŠ FRIML
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5690650, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, U Dvora, 656 |
|
FILIP ČERVINKA
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5688418, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Havlíčkova, 432 |
|
FILIP ČERVINKA
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5688418, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Havlíčkova, 432, Havlíčkova 432, 56151 Letohrad |
|
TOMÁŠ FRIML
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
Člen výkonného výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5690650, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, U Dvora, 656, U Dvora 656, 56151 Letohrad |
|
IVAN CHMELÍČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
Předseda |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5694159, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, 179, Orlice 179, 56151 Letohrad |
|
VLASTIMIL JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 12.10.2023
|
Místopředseda |
22.12.2016 |
Adresa: |
56151, 5695040, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Orlice, Jablonská, 270, Jablonská 270, Orlice, 56151 Letohrad |
|