ZDENĚK JEŽ
|
Aktivní
|
Předseda |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 28256999, Frýdek-Místek, Pstruží, Pstruží, 340 |
|
Ing. PETR LICHNOVSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 41161891, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Frenštátská, 1661 |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73914, 15388506, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 600 |
|
ONDŘEJ PREPSL
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
70030, 3265030, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Březinova, 1038, 3 |
|
JAROSLAV ROZKYDAL
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 78296757, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nová Dědina, 1782 |
|
IVO SOMR
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 20597347, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Družstevní, 998 |
|
PETR STÁVEK
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 20589026, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Havlíčkova, 154 |
|
ZDENĚK JEŽ
|
Aktivní
|
Předseda |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 28256999, Frýdek-Místek, Pstruží, Pstruží, 340, č.p. 340, 73911 Pstruží |
|
Ing. PETR LICHNOVSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 41161891, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Frenštátská, 1661, Frenštátská 1661, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73914, 15388506, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 600, č.p. 600, 73914 Ostravice |
|
ONDŘEJ PREPSL
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
70030, 3265030, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Březinova, 1038, 3, Březinova 1038/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
JAROSLAV ROZKYDAL
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 78296757, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nová Dědina, 1782, Nová Dědina 1782, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
IVO SOMR
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 20597347, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Družstevní, 998, Družstevní 998, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
PETR STÁVEK
|
Aktivní
|
člen |
22.12.2022 |
Adresa: |
73911, 20589026, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Havlíčkova, 154, Havlíčkova 154, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
01.07.2022 |
Adresa: |
73914, 15388506, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 600 |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
01.07.2022 |
Adresa: |
73914, 15388506, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 600, č.p. 600, 73914 Ostravice |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
04.04.2021 |
Adresa: |
73801, 79254161, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Lískovec, 525 |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
04.04.2021 |
Adresa: |
73801, 79254161, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Lískovec, 525, Lískovec 525, 73801 Frýdek-Místek |
|
OLDŘICH ČUNTA
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Předseda |
27.08.2020 |
Adresa: |
73914, 15388271, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 577 |
|
Ing. PETR LICHNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Místopředseda |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 41161891, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Frenštátská, 1661 |
|
DAGMAR PINDUROVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 20498501, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 227 |
|
MARTIN ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 20499523, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 336 |
|
ZDENĚK JEŽ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 28256999, Frýdek-Místek, Pstruží, Pstruží, 340 |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73801, 20424639, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 383 |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73912, 27304663, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 781 |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73801, 20424639, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 383, Třanovského 383, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. VOJTECH VRANAY
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73912, 27304663, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 781, č.p. 781, 73912 Čeladná |
|
DAGMAR PINDUROVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 20498501, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 227, Nová Ves 227, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
MARTIN ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 20499523, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 336, Nová Ves 336, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
ZDENĚK JEŽ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Člen |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 28256999, Frýdek-Místek, Pstruží, Pstruží, 340, č.p. 340, 73911 Pstruží |
|
Oldřich Čunta
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Předseda |
27.08.2020 |
Adresa: |
73914, 15388271, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 577, č.p. 577, 73914 Ostravice |
|
Ing. PETR LICHNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
Místopředseda |
27.08.2020 |
Adresa: |
73911, 41161891, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Frenštátská, 1661, Frenštátská 1661, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73801, 20424639, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 383 |
|
Ing. PETR TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 27602524, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 400 |
|
Ing. MILAN JEŽ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20601735, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Palackého, 1437 |
|
Mgr. DAVID PAVLISKA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20598262, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Jana Trčky, 1090 |
|
MARTIN PECHA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
předseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20596413, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 5. května, 904 |
|
Ing. TOMÁŠ BLAHUTA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20592221, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nádražní, 481 |
|
OLDŘICH ČUNTA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73914, 15388271, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 577 |
|
TOMÁŠ KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73801, 20424639, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 383, Třanovského 383, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. PETR TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 27602524, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 400, Nová Ves 400, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. MILAN JEŽ
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
místopředseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20601735, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Palackého, 1437, Palackého 1437, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Mgr. DAVID PAVLISKA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20598262, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Jana Trčky, 1090, Jana Trčky 1090, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
MARTIN PECHA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
předseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20596413, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 5. května, 904, 5. května 904, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. TOMÁŠ BLAHUTA
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73911, 20592221, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Nádražní, 481, Nádražní 481, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Oldřich Čunta
|
Neaktivní
od 27.08.2020
|
člen |
02.09.2017 |
Adresa: |
73914, 15388271, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 577, č.p. 577, 73914 Ostravice |
|
OLDŘICH ČUNTA
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen výkonného výboru |
26.02.2016 |
Adresa: |
73914, 15388271, Ostravice, Ostravice, 577 |
|
Mgr. IVO TOŠENOVJAN
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
místopředseda |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20600798, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hlavní, 1342 |
|
Ing. BOHUMIL DOLANSKÝ
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20594097, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Bezručova, 668 |
|
Ing. MILAN JEŽ
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20601735, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Palackého, 1437 |
|
RADOMÍR FUKALA
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 15339998, Pstruží, Pstruží, 125 |
|
Oldřich Čunta
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen výkonného výboru |
26.02.2016 |
Adresa: |
73914, 15388271, Frýdek-Místek, Ostravice, Ostravice, 577, č.p. 577, 73914 Ostravice |
|
Mgr. IVO TOŠENOVJAN
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
místopředseda |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20600798, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hlavní, 1342, Hlavní 1342, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Bohumil Dolanský
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20594097, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Bezručova, 668, Bezručova 668, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. MILAN JEŽ
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 20601735, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Palackého, 1437, Palackého 1437, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
RADOMÍR FUKALA
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen |
26.02.2016 |
Adresa: |
73911, 15339998, Frýdek-Místek, Pstruží, Pstruží, 125, č.p. 125, 73911 Pstruží |
|