Ing. PATRIK ŠOLC
|
Aktivní
|
předseda předsednictva |
03.07.2024 |
Adresa: |
67176, 10840567, Znojmo, Našiměřice, Našiměřice, 24, č.p. 24, 67176 Našiměřice |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda předsednictva |
03.07.2024 |
Adresa: |
66501, 24072354, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Bezručova, 970, Bezručova 970, 66501 Rosice |
|
MARTIN VITOUŠ
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
03.07.2024 |
Adresa: |
19015, 25671804, Praha, Satalice, Vlasty Buriana, 500, 4, Vlasty Buriana 500/4, Satalice, 19015 Praha 9 |
|
Ing. PATRIK ŠOLC
|
Aktivní
|
předseda předsednictva |
17.12.2021 |
Adresa: |
67176, 10840567, Znojmo, Našiměřice, Našiměřice, 24 |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
66501, 24072354, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Bezručova, 970 |
|
Ing. JAROSLAV ROKYTA
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
18200, 22374132, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1680, 8 |
|
Ing. PATRIK ŠOLC
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
předseda předsednictva |
17.12.2021 |
Adresa: |
67176, 10840567, Znojmo, Našiměřice, Našiměřice, 24, č.p. 24, 67176 Našiměřice |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
místopředseda předsednictva |
20.11.2021 |
Adresa: |
66501, 24072354, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Bezručova, 970, Bezručova 970, 66501 Rosice |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
místopředseda předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
66501, 26015188, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Javorová, 1311 |
|
Ing. PATRIK ŠOLC
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
předseda předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
73542, 14252783, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 675, 16 |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Neaktivní
od 20.11.2021
|
místopředseda předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
66501, 26015188, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Javorová, 1311, Javorová 1311, 66501 Rosice |
|
Ing. PATRIK ŠOLC
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
předseda předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
73542, 14252783, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 675, 16, Hornická 675/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. JAROSLAV ROKYTA
|
Neaktivní
od 03.07.2024
|
člen předsednictva |
28.07.2020 |
Adresa: |
18200, 22374132, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1680, 8, Střelničná 1680/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
místopředseda předsednictva |
04.05.2018 |
Adresa: |
66501, 26015188, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Javorová, 1311 |
|
DAN PETŘIVALSKÝ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
místopředseda předsednictva |
04.05.2018 |
Adresa: |
66501, 26015188, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Javorová, 1311, Javorová 1311, 66501 Rosice |
|
Ing. JAROSLAV ROKYTA
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
člen předsednictva |
15.12.2017 |
Adresa: |
18200, 22374132, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1680, 8 |
|
Ing. JAROSLAV ROKYTA
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
člen předsednictva |
15.12.2017 |
Adresa: |
18200, 22374132, Praha, Kobylisy, Střelničná, 1680, 8, Střelničná 1680/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. JAROSLAV ROKYTA
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21846031, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Leopoldova, 2042, 26 |
|
ANTONÍN TESAŘ
|
Neaktivní
od 04.05.2018
|
místopředseda předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22294368, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čechova, 307, 27 |
|
PATRIK ŠOLC
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
předseda předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
73542, 14252783, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 675, 16 |
|
ing. Jaroslav Rokyta
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
14900, 21846031, Praha, Chodov, Leopoldova, 2042, 26, Leopoldova 2042/26, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ANTONÍN TESAŘ
|
Neaktivní
od 04.05.2018
|
místopředseda předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
17000, 22294368, Praha, Bubeneč, Čechova, 307, 27, Čechova 307/27, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
PATRIK ŠOLC
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
předseda předsednictva |
02.05.2017 |
Adresa: |
73542, 14252783, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hornická, 675, 16, Hornická 675/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. ROBERT KRAJČA
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Místopředseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
25067, 15582876, Klecany, Klecany, U školky, 449 |
|
Ing. PETR KŘELINA
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Místopředseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
14800, 21847142, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Babákova, 2157, 16 |
|
ROMAN ALBRECHT
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Předseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21774668, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 766, 52 |
|
Ing. ROBERT KRAJČA
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Místopředseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
25067, 15582876, Praha-východ, Klecany, Klecany, U školky, 449, U školky 449, 25067 Klecany |
|
Ing. PETR KŘELINA
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Místopředseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
14800, 21847142, Praha, Chodov, Babákova, 2157, 16, Babákova 2157/16, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ROMAN ALBRECHT
|
Neaktivní
od 02.05.2017
|
Předseda předsednictva |
27.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21774668, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 766, 52, Kubelíkova 766/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|