Ing. EVA MITRENGOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.01.2021 |
Adresa: |
73943, 15365514, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 28 |
|
Ing. EVA MITRENGOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.01.2021 |
Adresa: |
73943, 15365514, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 28, č.p. 28, 73943 Staříč |
|
Bc. LUCIE MÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.01.2019 |
Adresa: |
73924, 79002421, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, V Zahradách, 779 |
|
Bc. LUCIE MÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
11.01.2019 |
Adresa: |
73924, 79002421, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, V Zahradách, 779, V Zahradách 779, Stará Ves, 73924 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. EVA MITRENGOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2021
|
Místopředseda výboru |
19.07.2017 |
Adresa: |
73944, 20416563, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, U Tří lip, 952 |
|
Ing. EVA MITRENGOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2021
|
Místopředseda výboru |
19.07.2017 |
Adresa: |
73944, 20416563, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, U Tří lip, 952, U Tří lip 952, 73944 Brušperk |
|
PhDr. DAGMAR SASSIKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
Místopředseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
73953, 14106124, Hnojník, Hnojník, 107 |
|
Bc. LUCIE MÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
Předseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
71100, 3219879, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 27, 360 |
|
PhDr. DAGMAR SASSIKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
Místopředseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
73953, 14106124, Frýdek-Místek, Hnojník, Hnojník, 107, č.p. 107, 73953 Hnojník |
|
Bc. LUCIE MÁCHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
Předseda výboru |
02.02.2016 |
Adresa: |
71100, 3219879, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 27, 360, Antošovická 27/360, Antošovice, 71100 Ostrava |
|