Ing. JIŘÍ KOČAŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2023 |
|
Ing. JIŘÍ KOČAŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.01.2016 |
Adresa: |
16000, 26741920, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 1 |
|
Ing. JIŘÍ KOČAŘ
|
Neaktivní
od 25.10.2023
|
člen představenstva |
31.01.2016 |
Adresa: |
16000, 26741920, Praha, Vokovice, Nobelova, 811, 1, Nobelova 811/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Kočař
|
Neaktivní
od 31.01.2016
|
člen představenstva |
16.01.2008 |
Adresa: |
14200, 22720901, Praha 4, U bazénu, 485 |
|
Ing. Jiří Kočař
|
Neaktivní
od 31.01.2016
|
člen představenstva |
16.01.2008 |
Adresa: |
14200, 22720901, Praha, Písnice, U bazénu, 485, 6, U bazénu 485/6, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Radim Passer
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
předseda |
19.05.2003 |
Adresa: |
10000, 22611347, Praha 10, V Olšinách, 36 |
|
Ing. Jan Malík
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen |
19.05.2003 |
Adresa: |
38751, 18420699, Strakonice, Štěkeň, 120 |
|
Ing. Vladimír Klouda
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen |
19.05.2003 |
Adresa: |
15000, 22114203, Praha 5, Na Dolnici, 494/62 |
|
Radim Passer
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
předseda |
19.05.2003 |
Adresa: |
10000, 22611347, Praha, Strašnice, V olšinách, 1031, 36, V olšinách 1031/36, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Malík
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen |
19.05.2003 |
Adresa: |
38751, 18420699, Strakonice, Štěkeň, Štěkeň, 120, č.p. 120, 38751 Štěkeň |
|
Ing. Vladimír Klouda
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
člen |
19.05.2003 |
Adresa: |
15500, 22114203, Praha, Stodůlky, Na dolnici, 494, 62, Na dolnici 494/62, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|