JAN CIHLÁŘ
|
Aktivní
|
Člen |
28.06.2024 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Radek Pergl
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.11.2023 |
Adresa: |
16200, 22168664, Praha, Břevnov, Volavkova, 1741, 1, Volavkova 1741/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
VITALIJ MIKULJAK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22281541, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 187, 1 |
|
ALEŠ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22281495, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7 |
|
VITALIJ MIKULJAK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22281541, Praha, Veleslavín, Maříkova, 187, 1, Maříkova 187/1, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
16200, 22281495, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7 |
|
Ing. VLADIMÍR JURKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
27351, 26087723, Kladno, Unhošť, Unhošť, Štefánikova, 1042 |
|
IVA VYHNÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
16200, 22281541, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 187, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR JURKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
27351, 26087723, Kladno, Unhošť, Unhošť, Štefánikova, 1042, Štefánikova 1042, 27351 Unhošť |
|
IVA VYHNÁLKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
16200, 22281541, Praha, Veleslavín, Maříkova, 187, 1, Maříkova 187/1, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇA
|
Neaktivní
od 28.06.2024
|
Člen výboru |
21.11.2023 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Radek Pergl
|
Neaktivní
od 21.11.2023
|
Člen výboru |
19.08.2023 |
Adresa: |
16200, 22168664, Praha, Břevnov, Volavkova, 1741, 1, Volavkova 1741/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
ALEŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.11.2023
|
Místopředseda výboru |
11.11.2020 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇA
|
Neaktivní
od 19.08.2023
|
Člen výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇA
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇA
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393, Bratříků 3393, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393 |
|
Mgr. ZUZANA STÁŇOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Člen výboru |
09.09.2020 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393, Bratříků 3393, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Mgr. ZUZANA VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
Člen výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393 |
|
Mgr. ZUZANA VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
Člen výboru |
04.07.2019 |
Adresa: |
58001, 9616314, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Bratříků, 3393, Bratříků 3393, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
předseda výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281533, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
Ing. MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281509, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
Mgr. MARIE RUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281533, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
místopředseda výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281509, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
ALEŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281495, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7 |
|
Ing. RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
předseda výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. MARIE RUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
ALEŠ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
člen výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
místopředseda výboru |
03.11.2017 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
místopředseda výboru |
31.12.2016 |
Adresa: |
16200, 22281509, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
místopředseda výboru |
31.12.2016 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 31.12.2016
|
místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
37004, 23364173, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 649, 46 |
|
Ing. RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
MARIE KABÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
JAN KYJAK
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7 |
|
Mgr. MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
Ing. JIŘÍ BISKUP
|
Neaktivní
od 31.12.2016
|
místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
37004, 23364173, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 649, 46, Čéčova 649/46, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
MARIE KABÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JAN KYJAK
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 03.11.2017
|
předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
VLASTISLAV JURKA
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
místopředseda výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
MARIE KABÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3 |
|
MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281509, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
JAN KYJAK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281495, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7 |
|
MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JAN KYJAK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
VLASTISLAV JURKA
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
MARIE KABÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
místopředseda výboru |
04.06.2013 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Margarita Hanusová
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
20.11.2012 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha 6, Veleslavín, Maříkova, 183, 5 |
|
Ing. MARGARITA HANUSOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
20.11.2012 |
Adresa: |
16200, 22281509, Praha, Veleslavín, Maříkova, 183, 5, Maříkova 183/5, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Miroslava Jodlová
|
Neaktivní
od 20.11.2012
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, Praha 6, Maříkova, 7 |
|
JUDr. Vlastislav Jurka
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
předseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha 6, Maříkova, 3 |
|
Ing. Miloš Hojsák
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
místopředseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281541, Praha 6, Maříkova, 1 |
|
Ing. Radim Havlíček
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
22281533, Praha 6, Maříkova, 3 |
|
Marie Kabíčková
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
22281533, Praha 6, Maříkova, 3 |
|
Miroslava Jodlová
|
Neaktivní
od 20.11.2012
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281495, Praha, Veleslavín, Maříkova, 181, 7, Maříkova 181/7, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. RADIM HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
MARIE KABÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
člen výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Vlastislav Jurka
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
předseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281533, Praha, Veleslavín, Maříkova, 186, 3, Maříkova 186/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Miloš Hojsák
|
Neaktivní
od 04.06.2013
|
místopředseda výboru |
10.08.2011 |
Adresa: |
16200, 22281541, Praha, Veleslavín, Maříkova, 187, 1, Maříkova 187/1, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|