MARCEL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Předseda představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18 |
|
KAREL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Člen představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18 |
|
Libuše Havlovicová
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Člen představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18 |
|
MARCEL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Předseda představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
KAREL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Člen představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LIBUŠE HAVLOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
Člen představenstva |
03.05.2014 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Marcel Havlovic
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
předseda představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
32022, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 18 |
|
Libuše Havlovicová
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
člen představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
32022, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 18 |
|
Karel Havlovic
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
člen představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
32000, 24555801, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 18 |
|
MARCEL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
předseda představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LIBUŠE HAVLOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
člen představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
KAREL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 03.05.2014
|
člen představenstva |
05.05.2010 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Marcel Havlovic
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
předseda představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
32022, 24555801, Plzeň, Zámečnická, 18 |
|
Libuše Havlovicová
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
člen představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
32022, 24555801, Plzeň, Zámečnická, 18 |
|
Karel Havlovic
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
člen představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
32000, 24555801, Plzeň, Zámečnická, 18 |
|
MARCEL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
předseda představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
LIBUŠE HAVLOVICOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
člen představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
KAREL HAVLOVIC
|
Neaktivní
od 05.05.2010
|
člen představenstva |
15.06.2004 |
Adresa: |
30100, 24555801, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Zámečnická, 2595, 18, Zámečnická 2595/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Albert Matějka
|
Neaktivní
od 15.06.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
16100, 22242554, Praha 6, U Valu, 862/2 |
|
Albert Matějka
|
Neaktivní
od 15.06.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
16100, 22242554, Praha, Ruzyně, U valu, 862, 2, U valu 862/2, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|