Mgr. Lenka Šafránková
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
předseda představenstva |
27.08.2007 |
Adresa: |
12000, 21742022, Praha 2, Záhřebská, 9 |
|
Ing. Kateřina Čiháková
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
člen představenstva |
27.08.2007 |
Adresa: |
19000, 22507230, Praha 9, Litoměřická, 583/18 |
|
Mgr. Lenka Šafránková
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
předseda představenstva |
27.08.2007 |
Adresa: |
12000, 21742022, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 264, 9, Záhřebská 264/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Kateřina Čiháková
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
člen představenstva |
27.08.2007 |
Adresa: |
19000, 22507230, Praha, Prosek, Litoměřická, 583, 18, Litoměřická 583/18, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Lenka Šafránková
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
12000, 21742022, Praha 2, Záhřebská, 9 |
|
Ing. Kateřina Čiháková
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
předseda představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
19000, 22507230, Praha 9, Litoměřická, 583/18 |
|
Ing. Ondřej Tyrpekl
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
19000, 22508678, Praha 9, Cihlářská, 730/14 |
|
Mgr. Lenka Šafránková
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
12000, 21742022, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 264, 9, Záhřebská 264/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Kateřina Čiháková
|
Neaktivní
od 27.08.2007
|
předseda představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
19000, 22507230, Praha, Prosek, Litoměřická, 583, 18, Litoměřická 583/18, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Ondřej Tyrpekl
|
Neaktivní
od 26.06.2008
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
19000, 22508678, Praha, Prosek, Cihlářská, 730, 14, Cihlářská 730/14, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
předseda představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha 4, Na Dvorcích, 284/12 |
|
Ing. Lenka Růžičková
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
19300, 26269643, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2592/4 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
předseda představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha, Krč, Na Dvorcích, 284, 12, Na Dvorcích 284/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Lenka Růžičková
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
19300, 26269643, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2592, 4, Dandova 2592/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Lenka Růžičková
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
člen představenstva |
15.12.2006 |
Adresa: |
19300, 26269643, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2592/4 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
předseda představenstva |
15.12.2006 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha 4, Na Dvorcích, 284/12 |
|
Ing. Lenka Růžičková
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
člen představenstva |
15.12.2006 |
Adresa: |
19300, 26269643, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2592, 4, Dandova 2592/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
předseda představenstva |
15.12.2006 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha, Krč, Na Dvorcích, 284, 12, Na Dvorcích 284/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
člen představenstva |
16.06.2005 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha 4, Na Dvorcích, 284/12 |
|
Ing. Radek Pokorný
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
místopředseda představenstva |
16.06.2005 |
Adresa: |
16200, 999999999, Praha 6, Na Okraji, 335/42 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
člen představenstva |
16.06.2005 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha, Krč, Na Dvorcích, 284, 12, Na Dvorcích 284/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. RADEK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
místopředseda představenstva |
16.06.2005 |
Adresa: |
16200, 22283153, Praha, Veleslavín, Na okraji, 335, 42, Na okraji 335/42, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Místopředseda představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha 4, Na Dvorcích, 284/12 |
|
Ing. Miloslav Ježek
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Člen představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
16300, 22244760, Praha 6, Hořovského, 142/20 |
|
Petr Pudil
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
Předseda představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
16000, 22188576, Praha 6, Jaselská, 311/25 |
|
PhDr. Zdeněk Neterda
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Místopředseda představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
14000, 21860521, Praha, Krč, Na Dvorcích, 284, 12, Na Dvorcích 284/12, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. MILOSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 16.06.2005
|
Člen představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
16300, 22244760, Praha, Řepy, Hořovského, 142, 20, Hořovského 142/20, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Petr Pudil
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
Předseda představenstva |
27.05.2004 |
Adresa: |
16000, 22188576, Praha, Dejvice, Jaselská, 311, 25, Jaselská 311/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Tulach
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
předseda |
16.06.2003 |
Adresa: |
27746, 2108704, Veltrusy, Žižkova, 441 |
|
Ing. Václav Čermák
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
41501, 20265921, Teplice, Březinova, 3 |
|
Ing. Jiří Jindrák
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
25801, 3114562, Vlašim, K Vodárně, 1661 |
|
Ing. Pavel Tulach
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
předseda |
16.06.2003 |
Adresa: |
27746, 2108704, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Žižkova, 441, Žižkova 441, 27746 Veltrusy |
|
Ing. Václav Čermák
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
41501, 20265921, Teplice, Teplice, Teplice, Březinova, 1811, 3, Březinova 1811/3, 41501 Teplice |
|
Ing. Jiří Jindrák
|
Neaktivní
od 27.05.2004
|
člen |
16.06.2003 |
Adresa: |
25801, 3114562, Benešov, Vlašim, Vlašim, K Vodárně, 1661, K Vodárně 1661, 25801 Vlašim |
|