PAVEL HEJLÍK
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
statutární ředitel |
07.04.2014 |
Adresa: |
16300, 22250026, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Laudova, 1013, 17 |
|
PAVEL HEJLÍK
|
Neaktivní
od 18.04.2017
|
statutární ředitel |
07.04.2014 |
Adresa: |
16300, 22250026, Praha, Řepy, Laudova, 1013, 17, Laudova 1013/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Petra Šnajdrová
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
03.08.2010 |
Adresa: |
25261, 12770850, Jeneč, Zahradní, 105 |
|
PETRA ŠNAJDROVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
03.08.2010 |
Adresa: |
25261, 12770850, Praha-západ, Jeneč, Jeneč, Zahradní, 105, Zahradní 105, 25261 Jeneč |
|
Gabriela Šnajdrová
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
25261, 12770850, Jeneč, Zahradní, 105 |
|
GABRIELA ŠNAJDROVÁ
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
člen představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
25261, 12770850, Praha-západ, Jeneč, Jeneč, Zahradní, 105, Zahradní 105, 25261 Jeneč |
|
František Jakš
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
člen |
23.06.2003 |
Adresa: |
14700, 21960381, Praha 4, Podolí, Podolská, 158/33 |
|
Stanislav Zrcek
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
člen |
23.06.2003 |
Adresa: |
27401, 6037135, Slaný, Chadalíkova, 402 |
|
Pavel Hejlík
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
předseda |
23.06.2003 |
Adresa: |
16300, Praha 6, Řepy I, Laudova, 1013 |
|
František Jakš
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
člen |
23.06.2003 |
Adresa: |
14700, 21960381, Praha, Podolí, Podolská, 158, 33, Podolská 158/33, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Stanislav Zrcek
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
člen |
23.06.2003 |
Adresa: |
27401, 6037135, Kladno, Slaný, Slaný, Chadalíkova, 402, Chadalíkova 402, 27401 Slaný |
|
PAVEL HEJLÍK
|
Neaktivní
od 07.04.2014
|
předseda |
23.06.2003 |
Adresa: |
16300, 22250026, Praha, Řepy, Laudova, 1013, 17, Laudova 1013/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|