Ing. JOSEF HODAN
|
Aktivní
|
předseda |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
Ing. MICHAL ŘÍHA
|
Aktivní
|
člen |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
IGOR PAUNOVIČ
|
Aktivní
|
člen |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Aktivní
|
předseda |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Ing. MICHAL ŘÍHA
|
Aktivní
|
člen |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
IGOR PAUNOVIČ
|
Aktivní
|
člen |
04.03.2022 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
předseda |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
Ing. MICHAL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
IGOR PAUNOVIĆ
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
předseda |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Ing. MICHAL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
IGOR PAUNOVIĆ
|
Neaktivní
od 04.03.2022
|
člen výboru |
20.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Igor Paunovič
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
místopředseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
15000, 21779597, Praha 3, Žižkov, Přibyslavská, 1223/3 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
předseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
15000, 22039473, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9 |
|
Igor Paunovič
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
místopředseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
13000, 21779597, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Přibyslavská, 1223, 3 |
|
Ing. Michal Říha
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
člen výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
11800, 21699178, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Všehrdova, 444, 3 |
|
Igor Paunovič
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
místopředseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
13000, 21779597, Praha, Žižkov, Přibyslavská, 1223, 3, Přibyslavská 1223/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ing. Michal Říha
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
člen výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
11800, 21699178, Praha, Malá Strana, Všehrdova, 444, 3, Všehrdova 444/3, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Neaktivní
od 20.06.2018
|
předseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
PhDr. Tereza Kvetoňová
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
předseda výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha 5, Újezd, 596/9 |
|
Igor Paunovič
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
místopředseda výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
15000, 21779597, Praha 3, Žižkov, Přibyslavská, 1223/3 |
|
Ing. Josef Hodan
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
člen výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha 5, Újezd, 596/9 |
|
PhDr. Tereza Kvetoňová
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
předseda výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Igor Paunovič
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
místopředseda výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
13000, 21779597, Praha, Žižkov, Přibyslavská, 1223, 3, Přibyslavská 1223/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JOSEF HODAN
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
člen výboru |
27.07.2006 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
předseda výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
22039473, Praha 5, Malá Strana, Újezd, 596/9 |
|
Alena Šulcová
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
místopředseda výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha 5, Malá Strana, Újezd, 596/9 |
|
Jiří Krňák
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
člen výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha 5, Malá Strana, Újezd, 596/9 |
|
Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
předseda výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Alena Šulcová
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
místopředseda výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Krňák
|
Neaktivní
od 27.07.2006
|
člen výboru |
25.07.2003 |
Adresa: |
15000, 22039473, Praha, Malá Strana, Újezd, 596, 9, Újezd 596/9, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|