JUDr. EVA SARAH ČERNÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
MUDr. KATEŘINA TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
Ing. ANDREA ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
JUDr. EVA SARAH ČERNÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. KATEŘINA TÁBORSKÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ANDREA ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
EVA SARAH ČERNÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2017 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
EVA SARAH ČERNÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2017 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
EVA SARAH ČERNÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
předseda představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22201645, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Velflíkova, 1417, 12 |
|
MUDr. KATEŘINA TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
Ing. ANDREA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22190244, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
EVA SARAH ČERNÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
předseda představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22201645, Praha, Dejvice, Velflíkova, 1417, 12, Velflíkova 1417/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. KATEŘINA TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ANDREA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
01.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Pacovský
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
člen představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha 6, Dejvice, Kafkova, 545, 25 |
|
JUDr. Eva Sarah Černá
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
předseda představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22176977, Praha 6, Jaselská, 264, 14 |
|
MUDr. Kateřina Táborská
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
člen představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha 6, Kafkova, 545, 25 |
|
Ing. Martin Pacovský
|
Neaktivní
od 07.03.2012
|
člen představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. KATEŘINA TÁBORSKÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
člen představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Eva Sarah Černá
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
předseda představenstva |
06.08.2010 |
Adresa: |
16000, 22176977, Praha, Bubeneč, Jaselská, 264, 14, Jaselská 264/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Eva Sarah Černá
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Předseda představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
16000, 22176977, Praha 6, Jaselská, 14 |
|
Ing. Martin Pacovský
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Člen představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
Praha 6, Dejvice, Kafkova, 545/20 |
|
Vlasta Figallová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Člen představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Kafkova, 545/20 |
|
JUDr. Eva Sarah Černá
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Předseda představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
16000, 22176977, Praha, Bubeneč, Jaselská, 264, 14, Jaselská 264/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Pacovský
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Člen představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
545/20, Praha 6, Dejvice, Kafkova, Kafkova 545/20, Praha 6 - Dejvice, Česká republika |
|
Vlasta Figallová
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Člen představenstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
545/20, Praha 6, Kafkova, 16000, Kafkova 545/20, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Matějka
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen |
23.07.2003 |
Adresa: |
22190244, Praha 6, Dejvice, Kafkova, 545/25 |
|
Ing. Vladimír Nejedlý
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předseda družstva |
23.07.2003 |
Adresa: |
22190244, Praha 6, Dejvice, Kafkova, 545/25 |
|
MUDr. Petr Táborský
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen |
23.07.2003 |
Adresa: |
22190244, Praha 6, Dejvice, Kafkova, 545/25 |
|
Ing. Zdeněk Matějka
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen |
23.07.2003 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Vladimír Nejedlý
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předseda družstva |
23.07.2003 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Petr Táborský
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen |
23.07.2003 |
Adresa: |
16000, 22190244, Praha, Dejvice, Kafkova, 545, 25, Kafkova 545/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|