SERGEY SOKOLOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.06.2021 |
|
TATIANA SOKOLOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
10600, 26269490, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3248, 11 |
|
TATIANA SOKOLOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
10600, 26269490, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3248, 11, Mattioliho 3248/11, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
SERGEY SOKOLOV
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
Jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
10600, 26269490, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3248, 11 |
|
SERGEY SOKOLOV
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
Jednatel |
27.10.2016 |
Adresa: |
10600, 26269490, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3248, 11, Mattioliho 3248/11, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
TATIANA SOKOLOVA
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
10600, 26663414, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3 |
|
Tatiana Sokolova
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
jednatel |
24.05.2013 |
Adresa: |
10600, 26663414, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3, Mikanova 3261/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
Jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
10600, 26663414, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3 |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 27.10.2016
|
Jednatel |
12.03.2012 |
Adresa: |
10600, 26663414, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3, Mikanova 3261/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
Jednatel |
21.06.2006 |
Adresa: |
14800, Praha 4, Kloknerova, 2285/407 |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 12.03.2012
|
Jednatel |
21.06.2006 |
Adresa: |
2285/407, Praha 4, Kloknerova, 14800, Kloknerova 2285/407, 14800 Praha 4, Česká republika |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
Jednatel |
02.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21860700, Praha 4, Krč, Dolnokrčská, 304/39 |
|
Sergey Sokolov
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
Jednatel |
02.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21860700, Praha, Krč, Dolnokrčská, 304, 39, Dolnokrčská 304/39, Krč, 14000 Praha 4 |
|