Mgr. TOMÁŠ ČUMPELÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.04.2019 |
Adresa: |
14800, 25360531, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1310, 10 |
|
Mgr. TOMÁŠ ČUMPELÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.04.2019 |
Adresa: |
14800, 25360531, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1310, 10, Velké Kunratické 1310/10, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JANA BOHUSLAVOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.08.2016 |
Adresa: |
19800, 27931773, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Stropnická, 1006, 15 |
|
JANA BOHUSLAVOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.08.2016 |
Adresa: |
19800, 27931773, Praha, Hloubětín, Stropnická, 1006, 15, Stropnická 1006/15, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ CIBULKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.07.2015 |
Adresa: |
19800, 22455566, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, Vidlák, 354 |
|
JIŘÍ CIBULKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.07.2015 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha, Hostavice, Vidlák, 354, Vidlák 354, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. TOMÁŠ ČUMPELÍK
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
předseda představenstva |
28.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21739595, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Rumunská, 24, 32 |
|
Mgr. TOMÁŠ ČUMPELÍK
|
Neaktivní
od 17.04.2019
|
předseda představenstva |
28.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21739595, Praha, Vinohrady, Rumunská, 24, 32, Rumunská 24/32, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Klára Sovová
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
místopředseda představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha 9, Hostavice, Vidlák, 354 |
|
Mgr. Klára Sovová
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
místopředseda představenstva |
30.05.2014 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha, Hostavice, Vidlák, 354, Vidlák 354, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Klára Sovová
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha 9, Vidlák, 354 |
|
Jiří Chvojka
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
předseda představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22177515, Praha 6, U Vorlíků, 367, 3 |
|
Jiří Cibulka
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
10000, 22628177, Praha 10, Nad primaskou, 2410, 26 |
|
Mgr. Klára Sovová
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
místopředseda představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha, Hostavice, Vidlák, 354, Vidlák 354, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
JIŘÍ CHVOJKA
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
předseda představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
16000, 22177515, Praha, Bubeneč, U Vorlíků, 367, 3, U Vorlíků 367/3, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Cibulka
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen představenstva |
22.07.2011 |
Adresa: |
10000, 22628177, Praha, Strašnice, Nad Primaskou, 2410, 26, Nad Primaskou 2410/26, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Klára Sovová
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Předseda |
27.01.2005 |
Adresa: |
19800, Praha 9 - Hostavice, Vidlák, 354 |
|
Jiří Chvojka
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Místopředseda |
27.01.2005 |
Adresa: |
21850577, Praha 4, Zárubova, 489/16 |
|
Luděk Staněk
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Člen |
27.01.2005 |
Adresa: |
22000020, Praha 5, Skalní, 186/14 |
|
KLÁRA SOVOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Předseda |
27.01.2005 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha, Hostavice, Vidlák, 354, Vidlák 354, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Jiří Chvojka
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Místopředseda |
27.01.2005 |
Adresa: |
14200, 21850577, Praha, Kamýk, Zárubova, 489, 16, Zárubova 489/16, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Luděk Staněk
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Člen |
27.01.2005 |
Adresa: |
15200, 22000020, Praha, Hlubočepy, Skalní, 186, 14, Skalní 186/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Otakar Otta
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Předseda |
11.02.2004 |
Adresa: |
28937, 18249965, Loučeň, Patřín, 118 |
|
Iva Šafaříková
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Člen |
11.02.2004 |
Adresa: |
28801, Nymburk, Chvalovice, čp. 100 |
|
Vlasta Zelinková
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Člen |
11.02.2004 |
Adresa: |
28925, 1196961, Straky, Straky, čp. 50 |
|
Ing. OTAKAR OTTA
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Předseda |
11.02.2004 |
Adresa: |
28937, 18249965, Nymburk, Loučeň, Patřín, Libichova, 118, Libichova 118, Patřín, 28937 Loučeň |
|
Iva Šafaříková
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Člen |
11.02.2004 |
Adresa: |
28802, 1145118, Nymburk, Kovanice, Chvalovice, 100, Chvalovice 100, 28802 Kovanice |
|
Vlasta Zelinková
|
Neaktivní
od 27.01.2005
|
Člen |
11.02.2004 |
Adresa: |
28925, 1196961, Nymburk, Straky, Straky, 50, č.p. 50, 28925 Straky |
|
Klára Sovová
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Předseda |
06.08.2003 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha 9, Hostavice, Vidlák, 354 |
|
Helena Blažejová
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Člen |
06.08.2003 |
Adresa: |
13000, 21785627, Praha 3, Žižkov, Sudoměřská, 1707/19 |
|
JUDr. Arnošt Vodička
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
člen |
06.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21840652, Praha 4, Chodov, Křejpského, 1512/21 |
|
KLÁRA SOVOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Předseda |
06.08.2003 |
Adresa: |
19800, 22455566, Praha, Hostavice, Vidlák, 354, Vidlák 354, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Helena Blažejová
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
Člen |
06.08.2003 |
Adresa: |
13000, 21785627, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1707, 19, Sudoměřská 1707/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Arnošt Vodička
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
člen |
06.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21840652, Praha, Chodov, Křejpského, 1512, 21, Křejpského 1512/21, Chodov, 14900 Praha 4 |
|