JUDr. ZDENKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
předseda |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841926, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
místopředseda |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841918, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10 |
|
TOMÁŠ VOSECKÝ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
člen |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841926, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JUDr. ZDENKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
předseda |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
místopředseda |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10, Markušova 1636/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
TOMÁŠ VOSECKÝ
|
Neaktivní
od 31.12.2019
|
člen |
28.12.2018 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. ZDENKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
předseda představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10 |
|
TOMÁŠ VOSECKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JUDr. ZDENKA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
předseda představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
místopředseda představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10, Markušova 1636/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
TOMÁŠ VOSECKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
člen představenstva |
01.12.2015 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
OTAKAR TITMAN
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
předseda představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
člen představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha 4, Chodov, Markušova, 1636, 10 |
|
IVO SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
místopředseda představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
OTAKAR TITMAN
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
předseda představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
IVO SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
místopředseda družstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
člen představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841918, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10 |
|
OTAKAR TITMAN
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
předseda představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
člen představenstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10, Markušova 1636/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
IVO SKALICKÝ
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
místopředseda družstva |
02.04.2013 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MUDr. Otakar Titman
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
Předseda představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637/12 |
|
JUDr. Ivo Skalický
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
místopředseda představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637/12 |
|
Jana Kubátová
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
člen představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha 4, Chodov, Markušova, 1636/10 |
|
MUDr. Otakar Titman
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
Předseda představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Ivo Skalický
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
místopředseda představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2013
|
člen představenstva |
19.12.2006 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10, Markušova 1636/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MUDr. Otakar Titman
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Předseda představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
21841926, Praha 4, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637/12 |
|
JUDr Zdenka Čížková
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
21841926, Praha 4, Praha 4, Chodov, Markušova, 1637/12 |
|
Jana Kubátová
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
člen představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
21841918, Praha 4, Chodov, Markušova, 1636 |
|
MUDr. Otakar Titman
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Předseda představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr Zdenka Čížková
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
Místopředseda představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21841926, Praha, Chodov, Markušova, 1637, 12, Markušova 1637/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JANA KUBÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2006
|
člen představenstva |
15.08.2003 |
Adresa: |
14900, 21841918, Praha, Chodov, Markušova, 1636, 10, Markušova 1636/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|