MIROSLAV LAKATOŠ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
90025, Chorvátsky Grob, Suché Miesto, 1840/82 |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
předseda představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22021159, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, V břízkách, 348, 7 |
|
MARTIN BEDNÁR
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
10000, 22669175, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Litevská, 1206, 11 |
|
Ing. Michal Šnobr
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 134 |
|
MIROSLAV LAKATOŠ
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
Člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
1840/82, Chorvátsky Grob, Suché Miesto, 90025, Suché Miesto 1840/82, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
Ing. MICHAL ŠNOBR
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
38601, 18432417, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 134, Zvolenská 134, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
předseda představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22021159, Praha, Košíře, V břízkách, 348, 7, V břízkách 348/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MARTIN BEDNÁR
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
člen představenstva |
20.07.2015 |
Adresa: |
10000, 22669175, Praha, Vršovice, Litevská, 1206, 11, Litevská 1206/11, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
předseda představenstva |
21.01.2015 |
Adresa: |
15000, 22021159, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, V břízkách, 348, 7 |
|
MIROSLAV LAKATOŠ
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Člen představenstva |
21.01.2015 |
Adresa: |
90025, Chorvátsky Grob, Suché Miesto, 1840/82 |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
předseda představenstva |
21.01.2015 |
Adresa: |
15000, 22021159, Praha, Košíře, V břízkách, 348, 7, V břízkách 348/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MIROSLAV LAKATOŠ
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
Člen představenstva |
21.01.2015 |
Adresa: |
1840/82, Chorvátsky Grob, Suché Miesto, 90025, Suché Miesto 1840/82, 90025 Chorvátsky Grob, Slovensko |
|
MARTIN BEDNÁR
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
člen představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
10000, 22669175, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Litevská, 1206, 11 |
|
MARTIN BEDNÁR
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
člen představenstva |
29.08.2014 |
Adresa: |
10000, 22669175, Praha, Vršovice, Litevská, 1206, 11, Litevská 1206/11, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
člen představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
15000, 22021159, Praha 5, Košíře, V břízkách, 348, 7 |
|
MAREK MĚRKA
|
Neaktivní
od 21.01.2015
|
člen představenstva |
02.09.2013 |
Adresa: |
15000, 22021159, Praha, Košíře, V břízkách, 348, 7, V břízkách 348/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Radka Sedlářová
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
76005, 4248830, Zlín, Zlín, Luční, 4584 |
|
Tomáš Zankel
|
Neaktivní
od 22.04.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 12, Modřany, Vitošská, 3415, 11 |
|
Kateřina Skalická
|
Neaktivní
od 22.04.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha 4, Záběhlice, Severní I, 1547, 7 |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
předseda představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
25301, 6439608, Chýně, Chýně, Sluneční, 186 |
|
TOMÁŠ ČÁSA
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
44001, 9233458, Louny, Louny, Fűgnerova, 1605 |
|
Radka Sedlářová
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
76005, 4248830, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4584, Luční 4584, 76005 Zlín |
|
KATEŘINA SKALICKÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Tomáš Zankel
|
Neaktivní
od 22.04.2014
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
předseda představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
25303, 6439608, Praha-západ, Chýně, Chýně, Sluneční, 186, Sluneční 186, 25303 Chýně |
|
Tomáš Čása
|
Neaktivní
od 20.07.2015
|
člen představenstva |
04.10.2012 |
Adresa: |
44001, 9233458, Louny, Louny, Louny, Fűgnerova, 1605, Fűgnerova 1605, 44001 Louny |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
předseda představenstva |
18.01.2012 |
Adresa: |
25301, 6439608, Chýně, Sluneční, 186 |
|
Tomáš Zankel
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
18.01.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha 4, Vitošská, 3415, 11 |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
předseda představenstva |
18.01.2012 |
Adresa: |
25303, 6439608, Praha-západ, Chýně, Chýně, Sluneční, 186, Sluneční 186, 25303 Chýně |
|
Tomáš Zankel
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
18.01.2012 |
Adresa: |
14300, 22714197, Praha, Modřany, Vitošská, 3415, 11, Vitošská 3415/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Radka Sedlářová
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
16.05.2011 |
Adresa: |
76005, 4248830, Zlín, Luční, 4584 |
|
Stephen Marshall
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
16.05.2011 |
Adresa: |
Bristol, Henleaze, 3 Brecon Road |
|
Radka Sedlářová
|
Neaktivní
od 04.10.2012
|
člen představenstva |
16.05.2011 |
Adresa: |
76005, 4248830, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4584, Luční 4584, 76005 Zlín |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
člen představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
25301, 6439608, Chýně, Sluneční, 186 |
|
Kateřina Skalická
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
předseda představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Severní I., 1547/7 |
|
KATEŘINA SKALICKÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
předseda představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Lukáš Karel
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
člen představenstva |
26.11.2010 |
Adresa: |
25303, 6439608, Praha-západ, Chýně, Chýně, Sluneční, 186, Sluneční 186, 25303 Chýně |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
předseda představenstva |
16.04.2010 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha 5, Hamsíkova, 282/31 |
|
Charlotte Kristjansson
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
člen představenstva |
16.04.2010 |
Adresa: |
Vaxholm, Löjviksvägen 52B, 18551 |
|
Markéta Novotná
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
člen představenstva |
16.04.2010 |
Adresa: |
14900, 21842922, Praha 4, Chodov, Valentova, 1736/9 |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
předseda představenstva |
16.04.2010 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha, Motol, Hamsíkova, 282, 31, Hamsíkova 282/31, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Markéta Novotná
|
Neaktivní
od 16.05.2011
|
člen představenstva |
16.04.2010 |
Adresa: |
14900, 21842922, Praha, Chodov, Valentova, 1736, 9, Valentova 1736/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Kateřina Skalická
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
člen představenstva |
21.08.2008 |
Adresa: |
14100, Praha 4, Severní I., 1547/7 |
|
KATEŘINA SKALICKÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2010
|
člen představenstva |
21.08.2008 |
Adresa: |
14100, 21992576, Praha, Záběhlice, Severní I, 1547, 7, Severní I 1547/7, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 21.08.2008
|
člen představenstva |
17.08.2005 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha 5, Hamsíkova, 282/31 |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 21.08.2008
|
člen představenstva |
17.08.2005 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha, Motol, Hamsíkova, 282, 31, Hamsíkova 282/31, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
předseda představenstva |
31.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha 5, Hamsíkova, 282/31 |
|
Ota Vrťátko
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen představenstva |
31.03.2005 |
Adresa: |
14900, 21838615, Praha 4, Doubravická, 1310/20 |
|
Ota Vrťátko
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen představenstva |
31.03.2005 |
Adresa: |
14900, 21838615, Praha, Chodov, Doubravická, 1310, 20, Doubravická 1310/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Slavomír Pavlíček
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
předseda představenstva |
31.03.2005 |
Adresa: |
15000, 22718605, Praha, Motol, Hamsíkova, 282, 31, Hamsíkova 282/31, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Werner Bernatík
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
člen |
16.06.2004 |
Adresa: |
73701, 5769655, Český Těšín, 28. října, 786/48 |
|
Werner Bernatík
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
člen |
16.06.2004 |
Adresa: |
73701, 5769655, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, 28. října, 786, 48, 28. října 786/48, 73701 Český Těšín |
|
Jan Buryánek
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
člen |
05.08.2003 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha 2, Sázavská, 791/11 |
|
Jiří Vítovec
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
předseda |
05.08.2003 |
Adresa: |
16000, 22178911, Praha 6, Eliášova, 17 |
|
Ing. Jiří Richter
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen |
05.08.2003 |
Adresa: |
15000, 22715037, Praha 5, Wassermannova, 929/22 |
|
Jan Buryánek
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
člen |
05.08.2003 |
Adresa: |
12000, 21747636, Praha, Vinohrady, Sázavská, 791, 11, Sázavská 791/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ VÍTOVEC
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
předseda |
05.08.2003 |
Adresa: |
16000, 22178911, Praha, Bubeneč, Eliášova, 499, 17, Eliášova 499/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Richter
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
člen |
05.08.2003 |
Adresa: |
15200, 22715037, Praha, Hlubočepy, Wassermannova, 929, 22, Wassermannova 929/22, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|